Розничная торговля хлебами, кондитерскими продуктами и кондитерскими продуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-11-01 - 2016-04-05
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1997-11-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 145 |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-16 - 2005-09-29
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2011-07-18
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
1997-10-27 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 55/2, ap.(of.) 96 |
||
2002-02-06 - 2010-09-08
Teleneşti, Mîndreşti |
|||
Administrator |
2004-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1998-01-26 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 28, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2003-03-26
Cahul, Frumuşica, str. Gagarin Iu., 76 |
||
Administrator |
1998-01-19 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 35, ap.(of.) 86 |
||
Administrator |
1994-08-11
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1997-12-23 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 17/1, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2013-12-18 - 2019-02-18
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-12-04 - 2019-02-20
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2000-02-14 - 2019-02-20
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
2002-01-28 - 2019-06-27
Orhei, Peresecina, str. Plămădeală A., 21 |
||
Administrator |
2009-08-07 - 2019-02-18
Cantemir, str. Doinelor, 36 |
||
Administrator |
1998-06-03 - 2019-02-15
Cantemir, str. Basarabia, 3, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2000-01-27 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 121 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2003-06-23 - 2019-06-04
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2008-01-31 - 2019-02-13
Teleneşti, str. Plămădeală A., 2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2012-09-10 - 2019-02-26
Sîngerei, str. Chişinăului, 49 |
||
Administrator |
2007-11-01 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 32/B, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2019-08-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 52 |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-30 - 2019-02-27
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 74, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2003-11-18 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2017-05-05
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1998-02-05 - 2020-02-18
Făleşti, str. Moldovei, 75, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-07-07 - 2019-06-12
Făleşti, str. Moldovei, 2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1999-08-02 - 2019-03-07
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
2003-10-28 - 2019-06-27
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 24/3, ap.(of.) 25 |
||
Administrator Lichidator |
2014-02-18 - 2024-04-03
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 37/b |
||
Administrator |
1996-10-28 - 2016-06-22
Anenii Noi, str. Berzarin, 12 |
||
Administrator |
1998-07-31 - 2020-12-07
Briceni, str. Florilor, 2 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2015-02-10 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 56 |