Розничная торговля хлебами, кондитерскими продуктами и кондитерскими продуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-06-27 - 2013-02-20
Nisporeni, str. Creangă Ion, 2 |
||
Administrator |
2011-12-26 - 2013-01-22
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
2011-09-26 - 2014-01-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şuianţev, 16 |
||
Administrator |
2012-01-06 - 2013-03-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 32/1, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2012-05-30 - 2014-10-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 64/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2002-12-12 - 2018-12-19
Orhei, str. Vatra Iazului, 136 |
||
Administrator |
2012-10-17 - 2016-12-23
Anenii Noi, Cobusca Nouă, str. Păcii, 1 |
||
Administrator |
2012-06-01 - 2013-04-16
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2012-10-02 - 2015-09-29
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2012-07-11 - 2015-10-28
Leova, str. Alexandru cel Bun, 21 |
||
Administrator |
2012-03-01 - 2013-04-12
Orhei, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-08-13 - 2016-03-15
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2012-05-24 - 2017-01-31
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2012-11-09 - 2015-06-29
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2012-12-07 - 2014-12-22
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2012-03-12 - 2014-04-30
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
2013-04-11 - 2013-04-18
Anenii Noi, str. Chişinău, 68, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-05-16 - 2013-07-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 68/1 |
||
Administrator |
2013-12-11 - 2016-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
2013-05-15 - 2014-08-14
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2013-06-13 - 2015-06-02
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2013-09-10 - 2014-06-20
Rîşcani, str. Testemiţeanu N., 9 |
||
Administrator |
2013-02-11 - 2013-04-26
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2013-05-30 - 2015-02-16
Cantemir, str. Trandafirilor, 8/2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-10-31 - 2013-07-02
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2013-10-22 - 2017-03-01
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1996-03-07 - 2013-11-05
Taraclia, str. Botanica, 7, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2013-06-07 - 2017-05-03
Briceni, Pererita |
||
Lichidator Administrator |
2007-03-14 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 13, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2013-02-26 - 2017-02-15
Cimişlia, str. Creangă Ion, 112 |
||
Administrator |
2013-04-16 - 2013-12-17
Hînceşti, str. Sfînta Treime, 13 |
||
Administrator |
2013-07-29 - 2014-11-07
Teleneşti, Mîndra |
||
Administrator |
1998-06-11 - 2023-10-18
Ialoveni, Cărbuna |
||
Administrator |
2013-11-29 - 2014-04-29
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
2013-03-29 - 2014-10-03
Floreşti, Sănătăuca |