Розничная торговля хлебами, кондитерскими продуктами и кондитерскими продуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-10-21 - 2017-02-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor, 15, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-12-18 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz, 108 |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2017-10-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sovetscaia, 0 |
||
Administrator |
1997-09-19 - 2017-04-18
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
2000-08-08
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
1996-06-07 - 2016-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/3, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1998-07-01 - 2015-10-12
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2002-04-17 - 2014-06-17
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1999-12-06 - 2015-08-22
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2002-09-06 - 2017-04-20
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1997-12-12 - 2016-04-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 50 |
||
Lichidator Administrator |
1997-08-13 - 2016-07-04
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2001-01-23 - 2013-01-21
Străşeni, Gornoe |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2016-06-22
Ialoveni, str. Izvoraş, 16 |
||
Administrator |
1998-09-16 - 2015-10-05
Bălţi, str. Cikalov V., 10 |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2016-11-07
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2013-05-20 - 2020-10-29
Drochia, str. Ghica-Vodă, 31A |
||
Administrator |
2003-07-16 - 2015-03-03
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2002-09-04 - 2013-07-17
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
1999-03-30 - 2016-07-12
Orhei, str. Vişinilor, 3 |
||
Administrator |
1997-08-19 - 2015-07-08
Soroca, str. Traian, 17 |
||
Administrator |
1998-06-08
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2001-11-23 - 2017-01-16
Călăraşi, str. Bojole, 58, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2003-09-05 - 2016-09-30
Taraclia, str. Ukrainskaia, 29 |
||
2002-06-27 - 2005-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/1, ap.(of.) 16 |
|||
Lichidator Administrator |
2010-01-18 - 2021-12-29
Floreşti, str. Beleaev, 17 |
||
Administrator |
1999-06-15 - 2016-03-03
Criuleni, Bălţata |
||
Administrator |
2005-01-03 - 2014-12-10
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2004-01-17 - 2013-11-26
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2004-05-21 - 2013-07-19
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
2004-08-06 - 2013-12-24
Rezina, Mincenii de Sus |
||
Administrator |
2004-12-17 - 2017-01-09
Orhei, str. Fîntînilor, 30 |
||
Administrator |
2000-12-14 - 2017-04-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 146 |
||
Administrator |
1999-04-15 - 2020-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2/3, ap.(of.) 147 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-15 - 2019-09-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 153 |