Розничная торговля хлебами, кондитерскими продуктами и кондитерскими продуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-07-05 - 2012-02-29
Teleneşti, Văsieni |
||
Administrator |
2004-07-12 - 2011-03-25
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2004-07-26 - 2012-01-12
Orhei, Donici |
||
Administrator |
2004-09-07
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2004-12-22
Şoldăneşti, str. Izvoarelor, 9 |
||
Administrator |
2005-01-10
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2005-01-10 - 2011-02-21
Orhei, str. Şoimari, 3, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2000-02-17
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2009-05-04 - 2020-02-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2000-07-06 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 118 |
||
Administrator |
2001-07-17
Drochia, Hăsnăşenii Noi |
||
Administrator |
2001-11-07
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1999-04-14 - 2009-03-14
Ungheni, str. Rareş Petru, 47 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1993-04-05 - 2007-05-16
Ungheni, str. Asachi Gh., 17 |
||
Administrator |
2012-10-26
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 21 |
||
1998-02-17 - 2004-08-06
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 2, ap.(of.) 41 |
|||
Administrator |
1998-01-12 - 2008-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 144 |
||
Administrator |
2004-11-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 126 |
||
Administrator |
2004-11-10 - 2009-10-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 20 |
||
Administrator |
2004-11-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 1/B |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2018-04-11
Bălţi, str. Decebal, 21, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2018-04-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-07-11 - 2020-10-21
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Mioriţa, 26/2, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2011-06-10
Nisporeni, str. Alecsandri Vasile, 19 |
||
Administrator |
1998-07-03 - 2018-04-11
Bălţi, str. Cicicalo Nicolai, 2, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2000-06-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/1, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
2000-05-16 - 2019-02-07
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Soltîs Ion, 8 A |
||
Administrator |
2002-03-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Petricani, 92/A, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2005-02-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cioriceşti, 15 |
||
Administrator |
1992-10-01 - 2018-04-11
Bălţi, str. Boţu Pavel, 32 |
||
Administrator |
2005-02-17
Străşeni, Cojuşna, str. 8 Martie, 6 |
||
Administrator |
2014-12-29
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2005-02-23 - 2006-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 57, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1998-07-06 - 2018-04-11
Bălţi, str. Glavan Boris, 27, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1998-06-05 - 2018-04-11
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 9, ap.(of.) 98 |