Розничная торговля мясом и мясопродуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-04-03 - 2024-07-15
Cahul, str. Tolstoi L., 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2003-12-08
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2010-06-29 - 2024-01-18
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1997-06-20 - 2022-11-02
Soroca, str. Tiraspol, 25 |
||
Administrator |
2015-01-22
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-18 - 2023-05-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1996-07-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 133/A |
||
Administrator |
2013-12-11
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-29 - 2017-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 68/3 |
||
Administrator |
2014-07-17 - 2023-01-17
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
1998-07-08 - 2022-12-23
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 17, ap.(of.) 24 |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-25 - 2023-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 12A |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2022-12-27
Donduşeni, Sudarca |
||
Lichidator Administrator |
2008-11-04 - 2023-06-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov str-la, 18 |
||
Administrator |
2009-11-09
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Viilor, 13 |
||
Administrator |
2013-01-04 - 2023-01-18
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2005-11-25
Cahul, str. Nufărul Alb, 15/A |
||
Administrator |
2005-09-15 - 2023-01-23
Criuleni, Porumbeni |
||
Administrator |
2014-08-20 - 2024-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 21/L, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2010-09-09 - 2023-01-27
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2007-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1 |
||
Administrator |
2009-05-11
Ialoveni, Piatra Albă |
||
Administrator |
2010-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 11 |
||
Lichidator Administrator |
2011-08-09 - 2017-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 160 |
||
Administrator |
2006-08-09 - 2023-02-03
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2012-06-01
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator |
2001-03-15 - 2023-02-20
Drochia, str. Mateevici A., 32 |
||
Administrator |
2010-09-28 - 2023-02-10
Rezina, str. 1 Mai, 17, ap.(of.) 303 |
||
Administrator |
1998-02-25 - 2024-01-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Caragiale I.L., 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2008-10-08 - 2023-11-09
Criuleni, str. Biruinţei bd., 39, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1992-10-28
Cahul, str. Prospectul Republicii, 17 |
||
Administrator |
1997-02-03 - 2023-02-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2001-09-05
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator Lichidator |
2008-12-26
Bălţi, str. Viilor, 8 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2009-01-29
UTA Găgăuzia, Congaz, str. 28 Iunie, 27 |