Розничная торговля мясом и мясопродуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-06-03 - 2021-06-16
Ocniţa, str. Budjacscaia, 1 |
||
Administrator |
2001-12-06 - 2005-03-18
Floreşti, Ştefăneşti |
||
Administrator |
2000-10-04 - 2022-05-18
Bălţi, str. Valea Albă, 77, ap.(of.) 12 |
||
Lichidator Administrator |
2008-01-14 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Meniuc George, 46 |
||
Administrator |
2014-02-07 - 2022-05-19
Sîngerei, str. Victoriei, 23 |
||
Lichidator Administrator |
2014-10-17 - 2022-07-05
Străşeni, Zamcioji |
||
Administrator |
2015-02-20 - 2022-05-23
Basarabeasca, Sadaclia, str. Gorkii, 47 |
||
Administrator |
2009-09-30 - 2022-05-24
Bălţi, str. Bulgară, 144, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2014-08-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Truşeni, 11 |
||
Administrator |
2001-12-24 - 2023-12-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 63 |
||
Administrator |
2001-09-13 - 2022-06-02
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 59 |
||
Administrator |
2009-04-02 - 2022-06-01
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Lenin, 74 |
||
Administrator |
2014-12-09 - 2022-06-06
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 15, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2005-08-30 - 2022-10-12
mun. Chişinău, Cricova, str. Frunze M., 1 |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2022-07-04
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
2008-08-12 - 2023-12-05
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2013-12-04 - 2022-06-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dostoevschi, 63 |
||
Administrator |
2013-10-07
Bălţi, str. Păcii, 107/2 |
||
Administrator Lichidator |
2014-02-13 - 2022-12-20
Ialoveni, Costeşti, str. Volocii, 17 |
||
Administrator |
2010-10-21 - 2022-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/7, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
2009-08-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arborilor, 7, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-10-10 - 2024-02-22
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
1997-09-16 - 2022-06-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1998-07-10 - 2022-07-12
Străşeni, str. Micle Veronica, 56 |
||
Administrator |
2008-06-17 - 2022-07-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 111/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2000-09-15 - 2022-07-14
Ialoveni, str. Fructelor, 15 |
||
Administrator |
2003-05-27
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Cibotari Maria, 37 |
||
Administrator |
2007-12-04
Bălţi, str. Gherţen, 21 |
||
Administrator |
2002-09-18 - 2023-09-07
mun. Chişinău, Durleşti, str. Livezilor, 44 |
||
Administrator |
1998-06-08 - 2022-07-15
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Bubuiog Toader, 5 |
||
Administrator |
2015-02-19 - 2019-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 13 |
||
Administrator Lichidator |
2009-09-09 - 2022-07-26
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2014-07-23
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
1998-07-07 - 2022-07-28
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 140 |
||
Administrator |
2009-01-29 - 2022-07-29
Teleneşti, Ghiliceni |