Розничная торговля мясом и мясопродуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-05-28 - 2021-11-25
Cahul, str. Şcheia şos. |
||
Administrator |
2008-03-21
Edineţ, str. Vieru Igor, 2 |
||
Administrator |
2008-03-28
Edineţ, str. Costin Miron, 42 |
||
Administrator |
1992-07-23 - 2021-11-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1997-05-23 - 2018-06-21
Bălţi, str. Gagarin Iu., 28 |
||
Administrator |
2008-01-30
Donduşeni, str. Cernov Ion, 112 |
||
Administrator |
2005-08-19 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/1, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
1997-02-28 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 82, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2007-09-24
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/V, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2004-03-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Recinaia, 17/A |
||
Administrator |
2002-02-15 - 2019-02-12
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2004-05-24
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 21 |
||
Administrator |
2007-05-07 - 2018-10-05
Rezina, str. Dacia, 25 |
||
Administrator |
2006-05-24 - 2022-05-13
Orhei, Donici |
||
Administrator |
2013-01-02 - 2018-06-21
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 43 |
||
Administrator |
2008-12-22 - 2022-02-24
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2007-04-02 - 2024-01-17
Ungheni, Semeni |
||
Administrator |
1997-06-06
Făleşti, Călugăr |
||
Lichidator Administrator Lichidator |
1995-09-15 - 2021-12-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 10 |
||
Administrator |
2009-03-04 - 2021-12-06
Orhei, Peresecina |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28 |
||
Administrator |
2008-01-25 - 2023-01-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121 |
||
Administrator |
2008-02-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 91/1, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2007-10-18
mun. Chişinău, Truşeni, str. Calea Ieşilor, 28/1 |
||
Administrator |
1995-05-22 - 2021-12-10
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
2009-05-28 - 2020-10-22
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2008-05-29 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6/3, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2008-12-23 - 2018-04-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-05
Bălţi, str. Franco I., 35 |
||
Administrator |
1999-11-12 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 102 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-05-26 - 2021-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 72, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2010-03-13 - 2022-03-01
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2013-01-18 - 2022-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 64, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4 |
||
Administrator |
1998-04-14 - 2020-02-12
Sîngerei, Heciul Nou |