Розничная торговля свежим картофелем, овощами и фруктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-01-06 - 2018-01-26
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-08
Bălţi, str. Darwin Charles, 3/A |
||
Administrator |
1998-12-25 - 2020-01-31
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
2001-10-09 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi str-la, 14/4, ap.(of.) 203 |
||
Administrator |
2012-07-27
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18 |
||
Administrator |
2006-06-16
Sîngerei, str. Independenţei, 107, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2012-02-27 - 2019-11-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184/2, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1999-04-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Primăverii, 20 |
||
Administrator |
2012-02-08 - 2019-04-22
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Eminescu Mihai, 160 |
||
Administrator |
2014-12-02
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 54, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2003-03-11 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 ani Octombrie, 134 |
||
Administrator |
2014-12-24
Hînceşti, str. Şleahul Mereşenilor, 22 |
||
Administrator |
1998-12-16 - 2001-12-27
Nisporeni, str. Viilor, 144 |
||
Administrator |
1998-12-24 - 2001-12-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 13 |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2000-05-10
Ocniţa, Rediul Mare |
||
Administrator |
2010-10-08
Bălţi, str. Pokrîşkin Alexandr, 6/A |
||
Administrator |
2011-08-23 - 2019-11-15
Sîngerei, Ciuciuieni |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2017-12-12
Bălţi, str. Orhei, 70 |
||
Administrator |
2013-04-02
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1993-05-13 - 2019-04-22
Ungheni, str. Fîntînilor, 66 |
||
Administrator |
2008-03-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 100, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2005-06-27 - 2019-04-22
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
2007-09-17 - 2019-04-22
Ungheni, Măgurele |
||
Administrator |
2008-04-07
Orhei, str. Stejarilor, 2, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2011-06-10 - 2019-07-05
Soroca, str. Luceafărul, 8, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2013-08-19 - 2019-07-08
Cahul, Larga Veche |
||
Administrator |
2006-06-26 - 2009-04-03
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2007-12-20
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2007-12-31
Donduşeni, str. Matrosov, 9, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-12-31
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1998-06-02 - 2016-03-30
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
2007-02-22 - 2019-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
2013-02-08 - 2019-04-19
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2004-04-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 8/ghereta, ap.(of.) nr.148 |
||
Administrator |
2015-01-27
Şoldăneşti, str. Frunze M., 11/A |