Розничная торговля свежим картофелем, овощами и фруктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-07-23 - 2019-12-24
Nisporeni, Vărzăreşti, str. 31 August, 180 |
||
Administrator |
1998-08-05 - 2020-07-10
mun. Chişinău, Sîngera, str. Alexandru cel Bun, 35 |
||
Administrator Lichidator |
2013-01-10 - 2023-04-03
Glodeni, Balatina |
||
Administrator provizoriu Lichidator Administrator |
2003-04-22 - 2019-12-26
Taraclia, str. Dimitrov, 29 C |
||
Administrator |
2012-10-09
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-14 - 2019-12-26
Anenii Noi, Albiniţa |
||
Administrator |
2011-04-07 - 2019-12-26
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 2/A |
||
Administrator |
2011-09-26 - 2020-05-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 5/2, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2011-06-06 - 2019-12-26
Soroca, Cureşniţa Nouă |
||
Administrator |
2011-04-21 - 2022-03-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 79/1, ap.(of.) 18 |
||
Lichidator Administrator |
2005-01-31 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 56 |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-17
Hînceşti, Cărpineni, str. Grădinarilor, 74 |
||
Administrator |
2011-03-24 - 2019-12-30
Rezina, Ţipova |
||
Administrator |
2013-05-16 - 2019-12-31
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
1993-06-11
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2003-03-21 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/5, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2003-05-13 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 15, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2002-01-18
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
2007-04-11 - 2020-05-13
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2007-08-07 - 2015-11-23
Cahul, str. Lipcani, 72 |
||
Administrator |
1993-11-08
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1994-02-04
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2002-10-21 - 2015-12-02
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
2014-03-18
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator |
2012-07-16 - 2021-03-26
Anenii Noi, str. Suvorov A., 89 |
||
Administrator |
2012-11-29 - 2023-10-23
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-25 - 2021-03-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 214 |
||
Administrator |
1999-02-23 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 9/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Lichidator |
2012-03-27 - 2020-01-09
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2020-01-10
Basarabeasca, str. Gării, 92 |
||
Administrator |
2008-09-09 - 2020-01-10
Basarabeasca, str. Sindicatelor, 30 |
||
Administrator |
2008-02-08 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 68, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-07-14
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
2006-12-01 - 2020-01-09
Soroca, str. Renaşterii str-la, 1 |
||
Administrator |
2011-06-15 - 2020-01-11
Basarabeasca, str. Cărămizilor, 33 |