Розничная торговля свежим картофелем, овощами и фруктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-08-14 - 2012-12-20
Hînceşti, Nemţeni |
||
Administrator |
2008-11-06 - 2012-08-08
Hînceşti, str. Soltîs Ion, 6 |
||
Administrator |
2008-01-22 - 2012-11-27
Drochia, str. Cupcea V., 33 |
||
Administrator |
2008-01-29 - 2012-11-07
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 70, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2012-09-25
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
2009-02-17 - 2012-07-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 315 |
||
Administrator |
2009-10-23 - 2012-07-24
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2009-07-13 - 2012-08-10
Hînceşti, str. Grădinilor, 10 |
||
Administrator |
1996-08-13 - 2019-04-17
Cantemir, str. Marinescu Al., 13 |
||
Administrator |
2010-03-03 - 2012-10-15
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2010-07-12 - 2012-11-01
Cahul, str. Frunze M., 59, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2010-04-01 - 2012-08-03
Drochia, str. Sfatul Ţării, 25, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2012-12-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-03-23 - 2012-11-30
Cantemir, Ţolica |
||
Administrator |
2011-09-19 - 2012-10-26
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 96 |
||
Administrator |
2011-07-08 - 2012-09-21
Orhei, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2011-03-31 - 2012-08-24
Soroca, str. Sînzîenilor, 5 |
||
Administrator |
2011-04-22 - 2012-09-21
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Sadoveanu M. |
||
Administrator |
2011-06-01
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
2012-11-09 - 2012-11-30
Străşeni, str. Lazo S., 29 |
||
Administrator |
1999-07-09 - 2012-12-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/6, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1998-02-19 - 2012-11-21
Briceni, str. Independenţei, 20, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2012-05-31 - 2012-11-29
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2012-07-11 - 2012-08-20
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1992-05-29 - 2012-10-22
Drochia, str. Soltîs Ion, 8 |
||
Administrator |
2012-07-26 - 2012-09-06
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 12, ap.(of.) 516 |
||
Administrator |
2001-09-01 - 2012-08-20
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Iachir I., 23 |
||
Administrator |
2009-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 201 |
||
Administrator |
1993-07-21 - 2017-12-08
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2002-04-05 - 2016-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21 |
||
Administrator |
1997-12-09 - 2020-02-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Esenin S., 43 |
||
Administrator |
2010-07-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Eminescu Mihai, 78 |
||
Administrator |
1998-04-07 - 2019-02-04
Bălţi, str. Coroban Vasile, 16, ap.(of.) 17 |