|
|
2009-02-25 - 2021-11-15
Hînceşti, Stolniceni
|
|
|
|
1997-05-28
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 28, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1997-10-10 - 2021-11-12
Cahul, Pelinei
|
|
|
|
2002-12-18 - 2024-07-24
Cimişlia, Satul Nou
|
|
|
|
2007-11-21 - 2009-02-17
Floreşti, str. Mateevici A., 29, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-09-12 - 2019-08-09
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 1 A, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2011-08-24 - 2024-06-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1/2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-01-22
Ocniţa, str. Tineretului, 33/A
|
|
|
|
2008-01-31
Donduşeni, str. Alecsandri Vasile, 13
|
|
|
|
1992-06-15 - 2003-06-18
Călăraşi, str. Neculce Ion, 59
|
|
|
|
2013-12-03
Orhei, str. Scrisului Latin, 12/2
|
|
|
|
1997-05-15 - 2021-11-18
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Frunze M., 12 B
|
|
|
|
2003-04-07 - 2015-04-15
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
2001-12-20 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 11/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1998-03-25 - 2021-11-17
Ialoveni, str. Ciorbă Toma, 2/2
|
|
|
|
2001-11-01 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 22
|
|
|
|
2007-12-27 - 2021-11-19
Ocniţa, str. Puşkin A., 82/A
|
|
|
|
2008-02-15
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 153, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2008-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Vişinilor, 22
|
|
|
|
1994-08-07 - 2019-08-09
Orhei, Furceni
|
|
|
|
2007-12-29 - 2019-08-09
Orhei, str. Eliberării, 140
|
|
|
|
1998-11-11 - 2019-08-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Izvorul Cucului, 7, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2009-09-07 - 2018-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2/1
|
|
|
|
2014-09-18 - 2018-10-04
Orhei, str. Luceafărul, 47
|
|
|
|
1997-09-04 - 2021-11-22
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
1997-03-11 - 2021-11-19
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2002-05-07 - 2021-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 99/3, ap.(of.) 606""A
|
|
|
|
2012-06-14 - 2021-11-23
Rîşcani, Ciubara
|
|
|
|
2008-03-25 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34, ap.(of.) 127
|
|
|
|
2012-03-05 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1, ap.(of.) 102
|
|
|
|
2014-01-10 - 2021-11-24
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1998-04-28 - 2022-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 157, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2002-05-23 - 2021-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 93/2, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2014-10-03 - 2021-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 11, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1995-10-05
Sîngerei, str. Glavan Boris, 14
|
|