|
|
1992-09-29 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mirnîi str-la, 5
|
|
|
|
2014-12-11 - 2023-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 234
|
|
|
|
2006-05-25 - 2023-02-06
Ştefan Vodă, str. Frunze M., 10, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-02-20 - 2022-08-08
Drochia, str. Calea Rîşcani, 7
|
|
|
|
2012-05-04 - 2022-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23/1, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1996-07-23 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 143
|
|
|
|
2005-06-23 - 2024-04-16
Soroca, Racovăţ
|
|
|
|
2007-06-21
Soroca, str. Busuiocului, 7/D
|
|
|
|
2008-01-17 - 2022-08-19
Edineţ, Buzdugeni
|
|
|
|
2012-03-16 - 2022-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5/3, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2013-06-11 - 2022-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 42/7
|
|
|
|
1995-02-22 - 2022-08-22
Călăraşi, str. Alecsandri Vasile, 7
|
|
|
|
2012-02-15 - 2022-08-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2015-03-02 - 2023-12-05
Briceni, Criva
|
|
|
|
2008-10-06 - 2022-08-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 10, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1993-01-26 - 2022-08-25
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 47
|
|
|
|
2009-02-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 143
|
|
|
|
2003-06-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sulac Nicolae, 8, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2014-11-12 - 2024-01-02
Ocniţa, str. Decebal, 3
|
|
|
|
2000-01-27
Nisporeni, str. Chişinăului, 10
|
|
|
|
2008-05-21 - 2022-08-26
Edineţ, Tîrnova
|
|
|
|
2004-09-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 25, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-07-26 - 2024-09-03
Floreşti, Prodăneşti
|
|
|
|
2010-12-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1
|
|
|
|
2010-06-22 - 2022-08-19
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 70
|
|
|
|
1998-08-17 - 2022-10-18
Floreşti, Mărculeşti, str. Sportivnaia, 11
|
|
|
|
2010-01-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 3, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2007-07-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) a
|
|
|
|
2005-07-12 - 2022-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2, ap.(of.) 512
|
|
|
|
2007-04-23 - 2023-04-05
Ştefan Vodă, Semionovca
|
|
|
|
2010-05-06 - 2022-10-18
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Alexandru cel Bun, 16/A
|
|
|
|
2011-12-23
Orhei, Ivancea
|
|
|
|
2014-10-20 - 2022-10-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 15, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1998-10-19 - 2023-05-12
Basarabeasca, str. Cotovschi, 1
|
|
|
|
2012-03-23 - 2023-05-18
Donduşeni, Scăieni
|
|