Другие виды розничной торговли в не специфических магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2011-06-24 - 2024-04-16
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2002-06-07
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2008-05-17
Edineţ, str. Gribov N., 23 |
||
Administrator |
1997-07-09
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator |
2003-07-14
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2003-08-08
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Lichidator Administrator |
1994-03-29 - 2006-04-26
Drochia, str. Potcoavă Ion, 59 |
||
Lichidator Administrator |
1992-06-26 - 2006-07-27
Drochia, str. Krupskaia, 7 |
||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1993-07-12 - 2007-03-01
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1994-07-21 - 2008-05-26
Soroca, str. Testemiţeanu N., 3 |
||
Administrator |
1994-12-08
Soroca, str. Rusu Valentin, 11 |
||
Administrator |
1995-11-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1 |
||
Administrator |
2008-09-05 - 2021-04-21
Ocniţa, Lencăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2010-02-03
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului, 27 |
||
Administrator |
2014-08-26 - 2021-04-21
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2011-04-05 - 2021-04-22
Briceni, Bulboaca |
||
Administrator |
2014-05-29 - 2021-04-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2021-04-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 7, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2015-01-29 - 2021-04-23
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2005-05-25 - 2022-04-11
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Polevaia, 13 |
||
Administrator |
2009-11-18 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1995-11-10 - 2022-04-21
Ialoveni, str. Sihastrului, 2, ap.(of.) 32 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-11-28 - 2021-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6 |
||
Administrator |
2009-02-06 - 2022-04-26
Edineţ, Volodeni |
||
Administrator |
2000-01-10 - 2021-04-28
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lesnaia, 1 |
||
Administrator |
2008-11-14 - 2021-01-29
Anenii Noi, Creţoaia |
||
Administrator |
2013-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 50, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2006-04-18 - 2021-05-11
Basarabeasca, Carabetovca |
||
Administrator Lichidator |
1995-01-03 - 2021-05-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 59 |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-24 - 2022-04-27
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 38 |
||
Administrator |
1997-09-05 - 2023-12-28
Taraclia, Corten, str. Kirov, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2013-06-05 - 2023-12-28
Basarabeasca, str. Gogol, 18, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2008-04-02 - 2022-04-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124 |
||
Administrator |
1992-08-17 - 2022-04-29
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 20 |
||
Administrator |
1997-07-21 - 2004-04-28
Rezina, Saharna Nouă |