Другие виды розничной торговли в не специфических магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-04-05 - 2015-11-26
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov, 23 |
||
Administrator |
2006-03-20 - 2016-01-22
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2006-04-19 - 2016-02-01
Soroca, Cureşniţa |
||
Administrator |
2007-05-07 - 2015-11-03
Leova, Hănăsenii Noi |
||
Administrator |
2007-05-25 - 2015-11-17
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 97, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2015-12-29
Soroca, Ocolina |
||
Administrator |
2008-05-21 - 2015-12-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 4, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-11-28 - 2016-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/1, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2008-06-04
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2015-12-21
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-26 - 2016-02-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 186/1 |
||
Administrator |
2009-08-13 - 2016-01-05
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Lazo S., 13 |
||
Administrator |
2009-11-16 - 2015-12-07
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2009-05-25 - 2016-01-22
Soroca, Trifăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-07 - 2015-11-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Zavodscaia str-la, 6 |
||
Administrator Lichidator |
2010-09-29 - 2015-12-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/2, ap.(of.) CAM |
||
Administrator |
2010-06-29 - 2016-01-04
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2012-03-28 - 2015-12-07
mun. Chişinău, Truşeni, str. Asachi Gh., 7 |
||
Administrator |
2012-10-24 - 2016-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caşu Gheorghe, 12, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2013-03-15 - 2015-12-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/1, ap.(of.) 97 |
||
Administrator |
2014-08-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2014-03-17 - 2015-11-27
Hînceşti, str. Rareş Petru, 1 |
||
Administrator |
2015-01-16 - 2021-04-08
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2021-04-09
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
2012-05-08 - 2021-04-08
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-12-08 - 2022-04-14
Cimişlia, Marienfeld |
||
Administrator |
2002-04-19
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2003-05-28
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 94 |
||
Administrator |
2002-02-21 - 2021-04-12
Soroca, Alexandru cel Bun |
||
Lichidator Administrator |
2008-09-01 - 2021-04-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Dominte Timonu, 10A |
||
Administrator |
2005-01-05
Leova, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 25 |
||
Administrator |
1996-02-27 - 2021-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/2, ap.(of.) 176 |
||
Administrator |
1995-02-22
Drochia, str. Dorohoi, 134 |
||
Administrator Lichidator |
1998-02-26 - 2021-04-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1994-08-19 - 2021-04-13
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 14, ap.(of.) 15 |