Другие виды розничной торговли в не специфических магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-07-10 - 2015-01-19
Hînceşti, Horjeşti |
||
Administrator |
1996-02-01 - 2015-05-21
Edineţ, str. Lupu Vasile, 2 |
||
Lichidator Administrator |
2002-06-21 - 2015-03-10
Drochia, str. Asachi Gh., 26 |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2015-07-01
Soroca, str. Independenţei, 78/2 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-01-09 - 2015-06-26
Soroca, str. Creangă Ion, 17 |
||
Administrator |
2004-05-11 - 2015-04-15
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2004-10-01 - 2015-05-15
Teleneşti, str. Renaşterii, 84, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2005-01-10 - 2015-06-05
Şoldăneşti, Salcia |
||
Întreprinzător Individual ISPAS IURIE Lichidator |
2005-10-13 - 2015-03-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/3, ap.(of.) 58B |
||
Administrator |
2006-09-11
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 1 |
||
Administrator |
2007-09-04 - 2015-06-22
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2015-06-30
Şoldăneşti, Rogojeni |
||
Administrator |
2009-03-16 - 2015-03-25
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2009-01-26 - 2015-03-17
Soroca, Sobari |
||
Administrator Lichidator |
2010-06-24 - 2015-05-15
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 52, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2013-09-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1, ap.(of.) 7 |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-29 - 2015-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 9 |
||
Lichidator |
2012-06-01 - 2015-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 16, ap.(of.) 100 |
||
Lichidator Administrator |
1997-10-27 - 2015-07-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 12/1 |
||
Administrator |
1998-08-25 - 2015-06-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/4, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1997-03-26 - 2015-03-09
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
2000-05-17 - 2015-05-12
Ungheni, str. Burebista, 35, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
2002-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/5 |
||
Administrator |
2012-01-06 - 2020-06-17
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
1997-07-01 - 2015-10-01
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator Lichidator |
2003-04-15 - 2015-08-25
Cahul, str. Spirin V., 94, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2005-04-08 - 2015-07-28
Taraclia, Albota de Sus, str. Idjilov Fiodor |
||
Lichidator Administrator |
2000-04-17 - 2015-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 124 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2007-09-17 - 2015-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 251 |
||
Lichidator |
2008-06-09 - 2015-10-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2008-06-30 - 2015-07-28
Ocniţa, Otaci, str. Ţăranilor, 58 |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-25 - 2015-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/2 |
||
Administrator |
2009-11-04 - 2015-10-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Petru Movilă, 23/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2009-04-09 - 2015-10-05
Edineţ, str. Cibotari Maria, 20 |
||
Lichidator Administrator |
2009-05-27 - 2015-10-26
Edineţ, str. Independenţei, 79 |