Другие виды розничной торговли в не специфических магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-02-25 - 2019-03-05
Basarabeasca, str. Şcolinaia, 67 |
||
Administrator |
2006-11-03 - 2019-03-07
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1996-06-28 - 2019-08-05
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2006-10-04
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2009-05-06
Leova, Cupcui |
||
Administrator |
1997-05-28 - 2019-08-06
Edineţ, str. Apicultorului, 1 |
||
Administrator |
1997-11-28 - 2019-09-24
Drochia, str. Independenţei bd., 77, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1999-04-15 - 2019-03-12
Leova, str. Caragiale I.L., 1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1997-10-21 - 2019-09-24
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
2008-01-17 - 2019-03-12
Drochia, str. Plămădeală A., 23 |
||
1996-12-10 - 2010-10-25
Ocniţa, str. Libertăţii, 28 |
|||
Administrator |
2012-10-08 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90 |
||
Administrator |
2006-09-08
Orhei, str. 1 Mai, 26 |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2019-03-12
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 104 |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2019-03-11
Cimişlia, str. 27 August, 73 |
||
Administrator |
1992-10-05
Drochia, str. Hotin, 1 |
||
Administrator |
1992-09-25 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Viilor, 146 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2015-02-10 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 56 |
||
Administrator |
2008-05-29 - 2022-03-21
Edineţ, Chiurt |
||
Administrator |
1996-06-26 - 2019-03-13
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 192 |
||
Administrator |
2001-03-01 - 2018-05-11
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 41 |
||
Administrator |
2002-02-25 - 2017-03-28
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator Lichidator |
2013-06-13 - 2022-03-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 48, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-06-02 - 2017-03-06
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2011-11-08 - 2020-02-18
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2010-06-28 - 2019-03-15
Donduşeni, Crişcăuţi |
||
Administrator |
1995-06-20 - 2017-01-10
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator |
2008-05-26 - 2019-03-19
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
2010-09-29 - 2019-03-19
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2013-05-18 - 2019-09-27
mun. Chişinău, Codru, str. Soarelui, 140a |
||
Administrator |
1994-12-13
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
1993-10-12
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2000-08-01 - 2019-03-21
Criuleni, Hîrtopul Mic |
||
Administrator Lichidator |
2011-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfîntul Andrei, 41 |
||
Administrator |
1997-07-21
Donduşeni, str. Cantemir D., 56/A |