|
|
2002-10-01 - 2019-05-17
Basarabeasca, str. Gogol, 18, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2009-08-07 - 2019-02-18
Cantemir, str. Doinelor, 36
|
|
|
|
2000-05-05 - 2019-07-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gagarin Iu., 44, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2002-12-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 41
|
|
|
|
2010-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 4, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2002-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Anestiade N., 8
|
|
|
|
2011-04-11
Floreşti, str. Decebal, 115
|
|
|
|
1996-03-01 - 2024-01-12
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Puşkin A., 189A
|
|
|
|
2012-06-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2013-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
2014-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Schitului, 3A
|
|
|
|
1995-09-22 - 2021-03-17
Leova, str. Ştefan cel Mare, 15
|
|
|
|
2007-12-03 - 2021-03-18
Briceni, str. Tinereţii, 9
|
|
|
|
2005-02-23 - 2019-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83
|
|
|
|
2013-06-14 - 2019-02-25
Ocniţa, Bîrnova
|
|
|
|
2007-04-26 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
2003-10-06 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17/1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2002-12-30 - 2019-02-27
Hînceşti, str. Creangă Ion, 31, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-05-28 - 2019-02-27
Ocniţa, Naslavcea
|
|
|
|
2014-07-30 - 2019-02-27
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 74, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2003-11-18 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1998-04-08 - 2019-07-31
Străşeni, str. Chişinăului, 11, ap.(of.) 309
|
|
|
|
1993-12-10
Soroca, str. Cantemir D., 28
|
|
|
|
2007-12-12 - 2019-03-04
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
1998-06-02 - 2019-03-01
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
1997-03-19 - 2019-06-14
Bălţi, str. Păcii, 21
|
|
|
|
2001-09-04 - 2017-08-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Grozdev, 15
|
|
|
|
2010-10-19 - 2019-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2012-12-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 54, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1998-06-05 - 2010-09-24
Edineţ, str. Testemiţeanu N., 7
|
|
|
|
1998-06-29 - 2010-09-28
Căuşeni, str. Belinski V., 23
|
|
|
|
2008-05-13 - 2023-08-24
Leova, Filipeni
|
|
|
|
2010-02-25 - 2019-03-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1999-08-02 - 2019-03-07
Rîşcani, Aluniş
|
|
|
|
1993-01-18 - 2019-03-07
Bălţi, str. 1 Mai, 9/A, ap.(of.) 44
|
|