Другие виды розничной торговли в не специфических магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-04-15 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 808, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1999-09-02 - 2015-01-17
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 10, ap.(of.) 95 |
||
Lichidator Administrator |
1997-08-13 - 2016-07-04
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2001-01-23 - 2013-01-21
Străşeni, Gornoe |
||
Administrator |
2000-02-08 - 2013-01-21
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-05-20 - 2015-10-14
Cahul, str. Basarab Matei, 26/B, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2015-09-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 8, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-09-13 - 2015-10-21
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2002-02-07 - 2015-09-04
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 ani Octombrie, 48 |
||
Administrator |
2002-10-17 - 2015-08-24
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator Lichidator |
2006-07-13 - 2013-01-31
Cahul, str. Garoafelor, 34, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2009-04-15 - 2013-01-21
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2010-07-21 - 2013-01-28
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2005-11-23 - 2015-04-09
Leova, Iargara, str. Mioriţa, 47 |
||
Administrator |
2003-06-23 - 2014-12-05
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Frunze M., 6 |
||
Administrator |
2003-06-25 - 2015-05-15
Hînceşti, Cărpineni, str. Luceafărul, 62 |
||
Administrator |
1995-09-21 - 2013-04-18
Basarabeasca, str. Sovhozului, 48 |
||
Administrator |
2003-09-09 - 2017-05-03
Leova, Băiuş |
||
Administrator |
2003-09-30 - 2016-02-22
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
2008-08-01 - 2013-03-21
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2008-12-08 - 2013-03-28
Ocniţa, str. Creangă Ion, 29, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1997-09-04 - 2013-03-15
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
1997-10-23
Leova, str. Glavan Boris, 12 |
||
Administrator |
2009-12-03 - 2013-03-26
Edineţ, str. Pescarilor, 37 |
||
Administrator |
2006-11-09 - 2018-11-12
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
2003-07-16 - 2015-03-03
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2003-08-21 - 2015-05-25
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2004-05-20
Străşeni, Cojuşna, str. Voroncihina Lidia, 8 |
||
Administrator |
2010-09-09 - 2013-02-15
Briceni, str. Livezilor, 3 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-08-19 - 2020-10-29
mun. Chişinău, Codru, str. Schinoasa Nouă, 3 |
||
Administrator |
2000-07-07 - 2013-10-14
Soroca, str. Stroescu V., 75 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2016-02-19
Soroca, str. Testemiţeanu N., 61 |
||
Administrator |
1997-08-19 - 2015-07-08
Soroca, str. Traian, 17 |
||
Administrator |
1998-08-26 - 2016-01-15
Soroca, str. Nedovschi Efstafie, 61 |
||
Administrator |
2002-01-17 - 2016-05-24
Drochia, Ţarigrad |