|
|
2008-10-30 - 2013-04-16
Soroca, Şolcani
|
|
|
|
2012-05-10
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 19
|
|
|
|
2007-12-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Donici A., 50
|
|
|
|
2011-06-21 - 2024-04-30
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol str-la, 13
|
|
|
|
2009-07-28 - 2018-11-05
Cimişlia, str. Creangă Ion, 68
|
|
|
|
2009-09-09 - 2018-04-27
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
1992-10-05 - 2018-04-25
Bălţi, str. Sennaia piaţa, 2
|
|
|
|
2002-10-02 - 2018-04-27
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1992-07-24 - 2018-10-12
Taraclia, Vinogradovca, str. Suvorov A.
|
|
|
|
2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2003-05-07 - 2019-02-13
Străşeni, Vorniceni
|
|
|
|
2014-04-08
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
1998-05-12 - 2020-09-08
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-10-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2014-05-21
Străşeni, Chirianca
|
|
|
|
1998-06-10 - 2020-05-25
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Victoriei, 154
|
|
|
|
1992-07-15
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 53
|
|
|
|
2001-07-18 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/4, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2004-08-16 - 2023-10-17
Leova, str. Independenţei, 23, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2011-05-30 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Halippa P., 3/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-09-24 - 2016-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/6, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1994-12-26 - 2014-04-18
Soroca, str. Uzinelor, 2/4
|
|
|
|
2013-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 21/1, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2014-10-22 - 2016-09-29
Cantemir, Lărguţa
|
|
|
|
2004-09-09 - 2018-02-09
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2004-06-15 - 2015-04-01
Cahul, str. Sanatoriului, 2, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2004-12-28 - 2015-09-30
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2005-09-07 - 2015-06-09
Soroca, str. Porumbelelor, 8
|
|
|
|
2012-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 7/1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1994-03-02 - 2019-02-13
Drochia, Chetrosu
|
|
|
|
2014-09-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arborilor, 1/1
|
|
|
|
2003-01-30
Hînceşti, Mingir
|
|
|
|
2015-02-20 - 2019-08-22
Anenii Noi, Delacău
|
|
|
|
2013-09-04 - 2018-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 221A
|
|
|
|
2004-11-09
Rezina, str. Trandafirilor, 2/2, ap.(of.) 17
|
|