|
|
1995-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dumbrăvii, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-06-08
Ungheni, str. Burebista, 43, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2013-12-18
Drochia, str. Ceaikovski P., 7
|
|
|
|
1993-11-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 115
|
|
|
|
1998-07-20 - 2017-08-30
Drochia, str. Independenţei, 47/V, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1995-09-15
Edineţ, str. Independenţei, 34
|
|
|
|
1999-06-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 156
|
|
|
|
1997-02-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/8, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1998-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pictor Mihai Grecu, 5
|
|
|
|
2015-02-13
Anenii Noi, Floreni, str. Eminescu Mihai, 41
|
|
|
|
2014-07-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 3
|
|
|
|
1993-11-05 - 2018-01-15
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 10, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1998-08-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
1999-01-29
mun. Chişinău, Sîngera, str. Fîntîna Schinului, 53
|
|
|
|
1995-07-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 19, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1998-02-13 - 2021-09-16
Străşeni, Vorniceni, str. Coca E., 4
|
|
|
|
1996-03-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 105
|
|
|
|
1995-06-15 - 2018-01-03
Soroca, Ţepilova
|
|
|
|
1995-09-29 - 2000-08-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1995-11-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 49, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-08-24 - 2002-02-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 6, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1995-08-25 - 2005-08-15
Călăraşi, Nişcani
|
|
|
|
1996-04-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 113/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1998-02-27 - 2022-01-28
Căuşeni, str. Bogdan-Vodă, 35
|
|
|
|
1997-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/3, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1997-08-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 34, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1997-08-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/4, ap.(of.) 124
|
|
|
|
1997-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 13/4, ap.(of.) 102
|
|
|
|
1997-10-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 10/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1997-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 39, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1999-06-01 - 2021-01-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 115/A
|
|
|
|
1996-11-13
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2
|
|
|
|
1997-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 23/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1998-04-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 4, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1998-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hotin, 25
|
|