Розничная торговля в неспецидированных магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-12-22 - 2005-02-21
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator |
1994-09-27 - 2005-02-12
Basarabeasca, str. Zelionaia, 2/A |
||
Administrator |
1997-05-14 - 2005-03-18
Camenca, str. Zelionaia, 5, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1998-07-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/D, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2007-10-31 - 2021-06-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 72, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2010-08-17 - 2021-06-29
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Marx Karl |
||
Administrator |
1995-07-28 - 2021-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2021-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Olimpică, 10 |
||
Administrator |
1997-06-06 - 2022-05-17
Ştefan Vodă, Copceac, str. Cotovschi, 64 |
||
Administrator |
2010-06-16 - 2022-05-19
Drochia, str. Independenţei, 17 |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2024-04-04
Ungheni, str. Decebal, 10, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2024-05-14
Taraclia, str. Marx Karl, 173 |
||
Administrator |
2015-02-19
Căuşeni, str. Eminescu Mihai bd., 25, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1995-03-20 - 2022-05-20
Rîşcani, Rămăzan |
||
Administrator |
1999-01-27 - 2022-05-24
Cahul, str. Caragiale I.L., 41, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2022-05-23
Făleşti, Natalievca |
||
Administrator |
1999-06-02 - 2022-05-26
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 156 |
||
Administrator |
2009-01-28 - 2022-05-26
Ungheni, Boghenii Vechi |
||
Administrator |
1998-08-14 - 2022-07-06
Străşeni, str. Soltîs Ion, 26 |
||
Administrator |
1995-04-12 - 2024-05-14
Dubăsari, Cocieri, str. Gorkii, 71 |
||
Administrator |
2008-09-03
Ştefan Vodă, Purcari |
||
Administrator |
2011-02-22 - 2023-10-26
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
2000-09-07
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
1994-02-25 - 2022-05-31
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2002-06-06 - 2023-12-01
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
2011-09-05 - 2022-06-01
Nisporeni, str. Luceafărul, 28 |
||
Administrator |
1998-01-20
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
1999-05-26 - 2022-05-23
Străşeni, str. Musicescu G., 4, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2001-04-10 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1992-11-08 - 2023-01-18
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
1998-07-31 - 2022-07-07
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 23 |
||
Administrator |
2001-06-12
Dubăsari, Cocieri |
||
Administrator |
2004-01-14 - 2023-03-23
Căuşeni, Hagimus, str. Movilă Petru, 16 |
||
Administrator |
1992-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/5 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2022-06-10
Ungheni, Chirileni |