Розничная торговля в неспецидированных магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-10-20
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1998-04-23 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Soroceanu Ipate str-la, 4 |
||
Administrator |
2008-03-21 - 2013-09-19
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2016-05-27
Soroca, Vasilcău |
||
Administrator |
1995-12-18
Floreşti, Căpreşti |
||
Administrator |
1996-01-03
Floreşti, Putineşti |
||
Administrator |
1996-01-11
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
1996-01-23
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
1996-01-30
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
1996-07-01 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1996-11-11 - 2020-05-15
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2005-01-25 - 2013-10-25
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Donici A. |
||
Administrator |
2001-10-17 - 2013-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 64, ap.(of.) 47 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-01-18
Soroca, str. Budde Feofania, 34/A |
||
Administrator |
1996-02-16 - 2021-03-30
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1998-10-20 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 136 |
||
Administrator |
1992-11-10 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crihan Anton, 1 |
||
Administrator |
2013-04-25
mun. Chişinău, Sîngera, str. <, 33 |
||
Lichidator Administrator |
1994-10-04 - 2021-03-31
Căuşeni, Căinari, str. Ştefan Vodă, 44 |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/6 |
||
Administrator |
1995-12-28 - 2020-03-26
Ocniţa, Rujniţa |
||
Administrator |
2001-12-26 - 2020-04-03
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1, ap.(of.) 114 |
||
Administrator |
1994-10-25 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 69 |
||
Administrator |
1994-11-09 - 2020-04-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1992-08-26 - 2020-04-16
Hînceşti, Lăpuşna, str. Parcului str-la, 38 |
||
Administrator |
2004-05-27
Căuşeni, str. Burebista, 11 |
||
Administrator |
1992-12-03 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 21, ap.(of.) 36 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2006-06-12 - 2023-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 12/2, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1996-08-15 - 2020-05-25
Ialoveni, str. Miciurin, 24 |
||
Administrator |
2007-11-29 - 2020-05-26
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
2000-01-19
Ungheni, str. Naţională, 18, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2001-10-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 39, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2023-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 28, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2000-04-26 - 2020-05-27
Floreşti, Lunga |