Розничная торговля в неспецидированных магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-04-12
Nisporeni, Cristeşti |
||
1994-05-24 - 2020-01-03
Ungheni, str. Costin Miron, 2 |
|||
Administrator |
1997-05-26 - 2020-01-09
Nisporeni, str. Sfîntul Ilie, 8 |
||
Administrator |
1995-02-13 - 2020-01-09
Ungheni, Elizavetovca |
||
Administrator |
2002-01-16 - 2020-01-09
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
2007-02-28 - 2020-01-09
Nisporeni, Şendreni |
||
Administrator |
1992-10-06 - 2020-01-09
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 5, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2003-03-28 - 2022-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 61, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1998-09-09 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/5, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2020-05-14
Străşeni, Ghelăuza |
||
Administrator |
2006-02-01 - 2020-01-10
Soroca, Tătărăuca Nouă |
||
Administrator |
1995-02-08
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
1995-04-05
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
1995-04-03
Călăraşi, Rădeni |
||
Administrator |
2000-11-15 - 2020-01-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 142 |
||
Administrator |
2007-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 22, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2000-10-25 - 2015-12-14
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 11, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2020-01-10
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 16, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1996-05-22 - 2020-01-10
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2012-12-17 - 2020-01-11
Ungheni, str. Boico Alexandru, 7, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2020-01-10
Ungheni, Romanovca |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2020-01-10
Ungheni, str. Boico Alexandru, 5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 19/1, ap.(of.) 102 |
||
Administrator |
1997-12-16 - 2020-01-14
Floreşti, str. Donskoi str-la, 79 |
||
Administrator |
1997-11-05 - 2020-01-14
Floreşti, Rădulenii Vechi |
||
Administrator |
1994-07-29 - 2021-03-29
Ungheni, str. Naţională, 43, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1996-09-19 - 2020-01-16
Leova, Filipeni |
||
Lichidator Administrator |
1993-02-17 - 2020-02-28
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2001-06-15 - 2021-03-26
Cantemir, Chioselia, 23 |
||
Administrator |
2000-05-30 - 2020-01-16
Cahul, Bucuria |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2020-01-16
Cahul, str. Garoafelor, 21, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-06-22
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1997-11-03 - 2013-07-18
Criuleni, str. Biruinţei bd., 18/89 |
||
Administrator |
1998-06-15 - 2013-08-23
mun. Chişinău, Sîngera, str. Lomonosov M., 13 |
||
Administrator |
1993-06-25 - 2013-08-30
Ocniţa, Verejeni |