|
|
1999-10-13 - 2015-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/4, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1994-09-26 - 2019-12-10
Ungheni, str. Donici Alexandru, 15
|
|
|
|
2002-03-05 - 2010-03-17
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
1998-09-24 - 2010-03-04
Cahul, Huluboaia
|
|
|
|
2002-01-18 - 2010-01-22
Şoldăneşti, Pohoarna
|
|
|
|
1996-03-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 168
|
|
|
|
1998-07-07 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/2, ap.(of.) 92
|
|
|
|
1992-09-29
Criuleni, str. 31 August, 153
|
|
|
|
1998-07-09 - 2024-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 35/4, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2008-05-16 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 110A
|
|
|
|
1996-02-05 - 2013-05-02
Soroca, str. Rabin Colcher, 26
|
|
|
|
1995-03-06 - 2013-05-24
Soroca, str. Luceafărul, 22, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1992-11-24 - 2005-04-20
Ocniţa, Otaci, str. Lazo S., 2
|
|
|
|
1996-01-16 - 2013-05-28
Drochia, str. Asachi Gh., 20
|
|
|
|
1997-05-08 - 2013-05-27
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Lazo S., 22
|
|
|
|
2005-11-03 - 2019-12-13
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 80, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2008-06-18 - 2019-12-13
Căuşeni, Zaim
|
|
|
|
1996-03-06
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 3
|
|
|
|
1996-01-10
Nisporeni, str. Şciusev A., 22
|
|
|
|
2012-02-23 - 2019-12-13
Căuşeni, Copanca, str. Lenin, 153
|
|
|
|
2010-06-18
Străşeni, Codreanca
|
|
|
|
1998-09-22 - 2010-03-03
Drochia, Chetrosu
|
|
|
|
1992-12-28 - 2004-08-26
Hînceşti, str. Chişinăului, 7, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2001-02-27 - 2022-03-25
Orhei, str. Unirii, 39
|
|
|
|
1996-01-12 - 2015-10-05
Ştefan Vodă, str. Frunze M., 21/2
|
|
|
|
2001-12-03 - 2015-10-06
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Mitul Ivan, 18
|
|
|
|
2000-07-04 - 2015-10-12
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/6, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-10-23 - 2008-04-14
Bălţi, str. Chişinăului, 1
|
|
|
|
1994-04-15 - 2008-07-25
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
1992-11-23
Căuşeni, Fîrlădeni
|
|
|
|
1992-07-16
Călăraşi, Bravicea
|
|
|
|
1994-09-13 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1995-01-31 - 2012-03-20
Ştefan Vodă, str. 31 August, 15, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1999-05-10 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 31, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1994-02-07 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 316
|
|