Розничная торговля в неспецидированных магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-11-21 - 2017-01-09
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2001-09-24 - 2017-02-20
Soroca, Dărcăuţi |
||
Administrator |
2002-04-29 - 2017-02-17
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
1996-09-26 - 2017-01-09
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1995-03-02 - 2017-09-04
Drochia, str. Sfatul Ţării, 15 |
||
Administrator |
1994-04-14 - 2017-09-04
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 108 |
||
Administrator |
1992-09-30
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1996-11-06 - 2024-06-07
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 5/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2000-06-29 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 28 |
||
Administrator |
1996-12-12 - 2019-03-18
Bălţi, str. Heciului, 8 |
||
Administrator |
2001-11-28 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codrilor, 10, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2013-05-18 - 2019-09-27
mun. Chişinău, Codru, str. Soarelui, 140a |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2016-06-30
Basarabeasca, str. Komsomolskaia, 57 |
||
Administrator |
1994-06-08 - 2019-03-19
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3 |
||
Administrator |
1994-07-29 - 2019-03-19
Ungheni, str. Donici A., 27 |
||
Administrator |
1994-07-15 - 2019-03-19
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 20 |
||
Administrator |
1995-01-16 - 2019-03-19
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2019-03-19
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1995-10-18 - 2019-03-19
Ungheni, str. Grădinilor, 30/a |
||
Administrator |
1998-07-08 - 2019-03-19
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 240 |
||
Administrator |
1994-05-26 - 2016-06-30
Ungheni, str. Boico Alexandru, 7, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2004-01-14 - 2019-03-20
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 2, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2004-04-26 - 2019-03-20
Soroca, str. Korotkov, 10, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2019-03-20
Ungheni, str. Mateevici A., 35 |
||
Administrator |
1994-05-11 - 2016-02-01
Călăraşi, str. Halippa P., 57 |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2019-03-20
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2019-03-20
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2019-03-20
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2019-03-20
Ungheni, Grăseni |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2016-01-29
Basarabeasca, str. Verde, 37 |
||
Administrator Lichidator |
1999-03-11 - 2019-09-27
Leova, Borogani |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2019-03-21
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 35, ap.(of.) 11 |
||
Lichidator Administrator |
1996-10-22 - 2019-03-22
Taraclia, Corten, str. Pobeda, 18 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2016-07-20
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
1999-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 12, ap.(of.) 25 |