Розничная торговля в неспецидированных магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-06-08 - 2014-01-18
Ungheni, str. Burebista, 21, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2014-02-03
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1993-01-25 - 2014-02-06
Ungheni, str. Rareş Petru, 31 |
||
Administrator |
2001-05-14 - 2014-02-14
Ungheni, str. Romană, 33, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2014-02-27
Ungheni, str. Rareş Petru, 19, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2014-03-03
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 18, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2001-11-20 - 2014-03-03
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2014-03-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 26/1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1993-09-13 - 2014-04-02
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2014-04-10
Ungheni, str. Cîmpiilor, 11 |
||
Administrator |
1995-04-12 - 2014-04-11
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1994-12-27 - 2014-04-11
Nisporeni, str. Fîntînilor, 56 |
||
Administrator |
1994-04-28 - 2014-04-11
Nisporeni, str. Păcii, 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-08-29 - 2014-04-11
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2014-04-11
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 150 |
||
Administrator |
1994-06-20 - 2014-04-14
Nisporeni, Bărboieni |
||
Administrator |
1997-10-08 - 2014-04-10
Ungheni, str. Creangă Ion, 23, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1993-01-04 - 2014-04-16
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1996-06-26 - 2014-04-16
Nisporeni, str. Suveranităţii, 13, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1999-10-01
Drochia, Zguriţa |
||
Lichidator |
2014-06-27 - 2016-05-13
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1997-05-15 - 2014-06-26
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 159 |
||
Administrator |
2014-09-01 - 2015-10-20
Nisporeni, str. Unirii, 16 |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2014-10-22
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
2014-12-22 - 2016-03-03
Nisporeni, str. 1 Mai, 18 |
||
Administrator |
1998-06-01 - 2015-07-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
1998-07-16 - 2015-09-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44/5, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
1993-02-04 - 2015-09-10
Bălţi, str. Beleakov Alexandr, 5, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2015-06-01
Rîşcani, Costeşti, str. Prieteniei, 4, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1999-09-28 - 2016-07-27
Cahul, str. Dunării, 61 |
||
Administrator |
1998-09-30 - 2016-02-02
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 9/20 |
||
Administrator |
1998-07-14 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59/1, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2015-11-27
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2016-02-25
Cahul, str. Lipcani, 23 |
||
Administrator |
2001-06-26 - 2015-06-16
Edineţ, str. Independenţei, 82 |