|
|
2002-09-23
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 55
|
|
|
|
2008-01-28 - 2022-01-19
Cimişlia, str. Sadoveanu M., 91
|
|
|
|
2009-02-18
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 41
|
|
|
|
1997-12-29
Străşeni, str. Crăsescu V., 1
|
|
|
|
2000-12-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa, 64
|
|
|
|
2011-08-18
mun. Chişinău, Sîngera, str. Orheiului str-la, 8
|
|
|
|
1996-08-01 - 2017-06-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 11, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2009-04-06
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2014-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 49/18
|
|
|
|
2009-05-22
Sîngerei, Biruinţa, str. Mateevici A., 5
|
|
|
|
1997-06-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2002-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2003-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 5/2, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2009-08-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 112
|
|
|
|
2003-11-12
mun. Chişinău, Truşeni
|
|
|
|
2014-11-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1/2, ap.(of.) 95
|
|
|
|
2009-10-15
Bălţi, str. Vieru Igor, 14
|
|
|
|
2009-11-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2009-12-04
Bălţi, str. Coşbuc G., 3, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2000-07-14 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 24/1
|
|
|
|
1997-03-26 - 2017-06-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 226
|
|
|
|
1998-07-31 - 2021-08-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 153
|
|
|
|
1999-11-23 - 2021-07-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 24, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2002-04-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 198
|
|
|
|
2008-11-07 - 2017-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 16/1
|
|
|
|
2014-11-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2002-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1992-05-29 - 2009-02-10
Donduşeni, str. Independenţei, 45
|
|
|
|
2009-02-23
Ocniţa, str. <, 6
|
|
|
|
1997-09-15 - 2018-01-26
Edineţ, Tîrnova
|
|
|
|
1998-07-22
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2006-05-16 - 2018-03-13
Ştefan Vodă, Tudora, str. Eminescu Mihai
|
|
|
|
1998-05-12 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2009-05-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 113, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1992-12-28 - 2009-05-21
Briceni, Lipcani, str. Gastello, 19
|
|