|
|
2007-10-24
Edineţ, str. Gorkii, 47/1
|
|
|
|
2011-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 4
|
|
|
|
2007-07-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 44, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2007-07-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/3, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2007-07-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 4/1, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2007-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 12
|
|
|
|
2007-07-19 - 2009-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Badiu Vasile, 24
|
|
|
|
1995-07-05
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 4, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-07-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161 A
|
|
|
|
2007-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 20, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-12-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 96, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-08-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32, ap.(of.) 211
|
|
|
|
2007-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 142, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2007-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 162
|
|
|
|
2007-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Baku, 14/2
|
|
|
|
2007-07-31
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
2007-08-13
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 40, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2011-10-24 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 8/1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2007-08-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 12/1, ap.(of.) 97
|
|
|
|
1993-02-11 - 2017-06-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Rusu Valentin, 196
|
|
|
|
2007-08-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 13, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2007-08-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni G., 28/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2013-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi C. piaţa, 2
|
|
|
|
2007-08-09 - 2010-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1998-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2007-08-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2007-08-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1995-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 6/2
|
|
|
|
1999-10-25 - 2017-03-31
Hînceşti, Pervomaiscoe
|
|
|
|
2007-08-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 12/1, ap.(of.) 96
|
|
|
STOIAN IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1996-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 3/2, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2013-01-10 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Lunca Bâcului, 28/1
|
|
|
|
2007-09-04 - 2010-08-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2007-09-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 26
|
|
|
|
2002-07-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 108
|
|