Оптовая торговля деревянными материалами, строительными материалами и санитарным оборудованием
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1995-03-31 - 2011-01-06
Şoldăneşti, str. Scînteia, 4 |
||
Administrator Lichidator |
1994-08-19 - 2011-07-18
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 50 |
||
Administrator |
2009-06-05
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2009-06-11
Rezina, str. Lupu Vasile, 20 |
||
Administrator |
2005-01-14 - 2021-01-26
Ungheni, str. Naţională, 35, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2009-07-02
Orhei, Peresecina, str. Miciurin, 22 |
||
Administrator |
2007-03-12 - 2017-06-27
Orhei, str. Eminescu M. bd., 17 |
||
Administrator |
2009-08-17
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2009-08-19
Orhei, str. 31 August, 9, ap.(of.) 24 |
||
Administrator Administrator |
2009-09-07
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2009-09-16
Orhei, str. Belski Alexei, 24 |
||
Administrator |
2009-10-15
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2009-11-19
Teleneşti, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
2014-10-07
Sîngerei, Biruinţa, str. Viilor, 11 |
||
Administrator |
2009-12-15
Rezina, str. 27 August, 50/A, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
2008-05-12 - 2017-06-27
Orhei, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2017-06-27
Orhei, str. Lupu Vasile, 58, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-04-18 - 2017-06-27
Orhei, str. Lupu Vasile, 171, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-05-03 - 2019-01-18
Căuşeni, str. Cantemir Dimitrie, 32, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2009-02-10 - 2009-04-21
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2009-06-24
Floreşti, str. 31 August, 33, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2009-02-19 - 2012-03-06
Soroca, Bulboci |
||
Administrator Lichidator |
2005-04-01 - 2021-08-06
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Prieteniei, 7 |
||
Administrator |
2003-06-12 - 2020-03-12
Străşeni, Vorniceni, str. Inculeţ Ion, 52, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2009-03-30
Soroca, str. Soltuz N., 6, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-08-17 - 2009-04-21
Floreşti, Mărculeşti, str. Glavan Boris, 5 |
||
Administrator |
2002-07-08 - 2019-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 5 |
||
Administrator |
2009-06-29
Floreşti, str. Costin Miron, 9/A, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2002-03-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/3, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2009-08-17 - 2011-05-18
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 126, ap.(of.) 8 |
||
Administrator Lichidator |
2013-05-31
mun. Chişinău, Cheltuitori, str. Traian, 1 |
||
Administrator |
2009-09-07
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2009-10-06
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 32 |
||
Administrator |
2009-10-19 - 2011-01-13
Floreşti, Ghindeşti |
||
Administrator |
2009-10-26
Soroca, str. Ştefaneli, 4 |