|
|
1997-06-12 - 2019-10-01
Edineţ, str. Independenţei, 88
|
|
|
|
2000-02-07 - 2016-08-02
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 91
|
|
|
|
2006-02-08 - 2006-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 6, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2008-11-06 - 2014-06-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 145, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-07-02 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2004-09-29 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 83, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2007-11-28 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4
|
|
|
|
2001-03-05 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2002-07-02
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, 50
|
|
|
|
2002-04-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 45
|
|
|
|
2000-03-24 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
|
|
|
|
2004-03-25 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2004-09-23
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 35, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1998-01-19 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 1, ap.(of.) 909
|
|
|
|
2001-12-06
Hînceşti, str. Industrială, 7
|
|
|
|
2007-10-24 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 274
|
|
|
|
2007-10-25 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 31, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-11-28 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 65, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1999-09-13 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Trei Crai, 6
|
|
|
|
2001-07-04 - 2019-12-06
Floreşti, Coşerniţa
|
|
|
|
2009-11-24 - 2019-12-09
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1
|
|
|
|
2012-04-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Murelor, 5
|
|
|
|
1998-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45, ap.(of.) 205
|
|
|
|
2000-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 271
|
|
|
|
2003-04-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/1, ap.(of.) 114
|
|
|
|
1998-07-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 30
|
|
|
|
1994-06-28
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 121
|
|
|
|
2009-04-08 - 2021-03-22
Ialoveni, Sociteni
|
|
|
|
1998-07-09 - 2013-05-17
Hînceşti, str. 40 let Octeabrea, 1/A
|
|
|
|
1993-04-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 107/A
|
|
|
|
2001-11-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 82/2, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2001-06-11
mun. Chişinău, Băcioi, str. Ştefan cel Mare str-la, 8
|
|
|
|
1994-01-27 - 2010-06-11
Anenii Noi, str. Suvorov A., 8
|
|
|
|
2014-06-12 - 2020-02-26
Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 4, ap.(of.) 306
|
|
|
|
2001-09-03 - 2019-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9/A, ap.(of.) 41
|
|