|
|
1995-06-07
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Vlasov Alexandr, 28
|
|
|
|
2002-02-06 - 2015-02-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 98/3, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2008-05-21 - 2008-11-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1998-05-27 - 2023-09-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Topârceanu George, 6a
|
|
|
|
2013-12-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2014-02-06
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 49
|
|
|
|
2014-06-18
Ialoveni, Malcoci
|
|
|
|
2014-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 98/4
|
|
|
|
2013-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 301
|
|
|
|
2005-06-02 - 2020-11-10
Cahul, str. Spirin Ivan, 100, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2009-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2014-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 179
|
|
|
|
2012-02-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bălănescu, 46, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2015-01-21
Ialoveni, str. Testemiţeanu N., 1
|
|
|
|
2007-12-28 - 2019-07-05
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
2014-12-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 62/1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2005-09-07 - 2019-04-18
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2002-07-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
|
|
|
|
2001-07-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 41
|
|
|
|
2002-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 5, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2002-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 8/2, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2001-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mileşti, 12/2
|
|
|
|
2014-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/4
|
|
|
|
2009-06-02 - 2017-12-11
mun. Chişinău, Cricova, str. Livezilor, 1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2002-01-30 - 2020-08-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 19, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 4/1, ap.(of.) 129
|
|
|
|
2011-11-22 - 2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84A
|
|
|
|
2006-11-29 - 2021-02-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/3, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2010-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 2/2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2000-06-12 - 2007-10-26
Cahul
|
|
|
|
2007-06-05 - 2019-07-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 100
|
|
|
|
2009-10-27 - 2021-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45, ap.(of.) 207
|
|
|
|
2006-02-22 - 2008-10-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nevskii A., 68
|
|
|
|
2009-02-19 - 2019-05-29
Ialoveni, Ruseştii Noi
|
|
|
|
2008-03-10
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sadovaia, 2
|
|