|
|
1996-10-22 - 2019-03-22
Taraclia, Corten, str. Pobeda, 18
|
|
|
|
2008-06-06 - 2022-03-22
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 29
|
|
|
|
2002-09-19 - 2013-01-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 3/2, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2005-12-14 - 2019-10-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Podişului, 8, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 134
|
|
|
|
2007-08-06 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina, 10/3, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2004-11-09 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-11-20 - 2020-05-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 58
|
|
|
|
2002-10-23 - 2005-06-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 125
|
|
|
|
2002-11-11 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 3, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2004-10-12 - 2019-12-18
Făleşti, str. Bălţului, 9, ap.(of.) 322
|
|
|
|
2015-03-02 - 2019-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 51/1, ap.(of.) 93
|
|
|
|
1993-08-24 - 2021-03-22
Briceni, str. Lermontov M., 11
|
|
|
|
2012-06-22
Cantemir, Coştangalia
|
|
|
|
2010-10-12 - 2020-12-18
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Tcacenco, 55
|
|
|
|
2012-07-19 - 2019-12-26
Edineţ, str. Stamati C., 4
|
|
|
|
2002-04-22 - 2015-11-26
Teleneşti, Leuşeni
|
|
|
|
1994-03-03
Anenii Noi, Speia
|
|
|
|
1994-05-23 - 2020-01-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 73, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13, ap.(of.) 131
|
|
|
|
1995-09-12 - 2022-03-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 67
|
|
|
|
2001-04-02 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2003-03-12 - 2020-03-03
Anenii Noi, Şerpeni
|
|
|
|
2013-02-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-09-01 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 24
|
|
|
|
2011-06-15 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 16, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2008-07-22 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe, str. Parcovaia, 4
|
|
|
|
1997-11-07 - 2020-05-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 41, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2006-06-16 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 25
|
|
|
|
2004-06-21 - 2020-05-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 46
|
|
|
|
2013-08-28 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2008-02-22 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 17, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2001-05-31 - 2008-03-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 68, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1999-11-24 - 2008-03-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 68, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2002-04-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 34, ap.(of.) 7
|
|