|
|
2003-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Floriilor, 32, ap.(of.) 248
|
|
|
|
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 21
|
|
|
|
2003-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 34/1, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2003-03-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2003-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/3, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2003-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negureni, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-08-25
Cahul, Roşu, str. Şcheia şos., 1a
|
|
|
|
2003-08-08
Teleneşti, Ţînţăreni
|
|
|
|
2002-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/5
|
|
|
|
2004-03-15 - 2018-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1998-09-08 - 2024-03-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 84
|
|
|
|
1997-01-31
Bălţi, str. Libertăţii, 14, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-07-09 - 2022-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 48, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2002-10-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 35, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2003-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iu., 9, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2008-01-30 - 2019-09-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 54
|
|
|
|
2003-10-31 - 2018-12-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1998-06-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1, ap.(of.) 236
|
|
|
|
2001-08-13 - 2007-01-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 23
|
|
|
|
2010-06-10 - 2020-12-02
Cahul, str. Negruzzi C., 131, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1993-02-04 - 2020-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz, 22
|
|
|
|
2007-10-29 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2004-07-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 184, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1998-12-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 193
|
|
|
|
2004-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 107/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 149/A
|
|
|
|
2004-03-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 30/6, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-09-05 - 2011-06-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 13, ap.(of.) 530
|
|
|
|
2001-02-23 - 2019-08-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 5/A
|
|
|
|
1992-12-31
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Lenin, 94
|
|
|
|
2008-04-25 - 2019-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1
|
|
|
|
2002-12-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 41
|
|
|
|
2009-10-08
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Viteazul Mihai, 99
|
|
|
|
2014-06-27 - 2023-10-19
Anenii Noi, Bulboaca, str. Dacia, 1
|
|
|
|
2011-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfîntul Andrei, 41
|
|