Оптовая торговля картофелем, овощами и фруктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-08-14
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2004-02-25 - 2018-04-20
mun. Chişinău, Cricova, str. Glavan Boris, 9 |
||
Administrator |
1993-05-26 - 2020-02-12
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2009-10-30 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7 |
||
Administrator |
2006-09-04
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2013-11-01 - 2016-10-25
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2012-02-27
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
2012-03-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 26/2, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2005-04-06 - 2023-09-07
Făleşti, Pruteni |
||
Administrator |
2013-11-28 - 2021-12-20
Donduşeni, Pocrovca |
||
Administrator |
2014-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 66, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2012-05-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3/A, ap.(of.) 36 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-06-16
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
1995-04-28
Străşeni, Făgureni |
||
Administrator |
2014-09-12 - 2021-12-21
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
2010-09-23
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
2010-12-29
Cimişlia, str. 22 Decembrie, 5 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-01-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 20, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2015-03-10
Bălţi, str. Cehov, 23, ap.(of.) 39 |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-19 - 2020-11-19
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 12, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2010-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 12 |
||
Administrator |
2005-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32/1 |
||
Administrator |
2005-06-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
2011-09-13
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 128/3, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2011-08-10 - 2020-05-05
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2011-08-25 - 2019-08-21
Străşeni, str. Costin Miron, 4 |
||
Administrator |
2008-01-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Scutari, 10/4 |
||
Lichidator Administrator |
2002-04-03 - 2021-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 38, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2008-11-07 - 2021-12-21
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2010-11-09
Dubăsari, str. Sovetscaia, 4, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2010-11-30 - 2018-12-20
Orhei, str. Iachir I., 23/S, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2003-05-07 - 2019-02-13
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator |
2007-08-21
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2010-02-22
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Buiuclî Anton, 63 |
||
Administrator |
2014-11-14 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |