|
|
1992-12-11 - 2003-03-17
Edineţ, str. Maiakovski Vl., 19
|
|
|
|
2002-08-08
Floreşti, Mărculeşti, str. Ştefan cel Mare, 60
|
|
|
|
2014-10-28
Bălţi, str. Kiev, 17
|
|
|
|
1998-07-23
Nisporeni, Marinici
|
|
|
|
1998-03-27 - 2018-04-17
Bălţi, str. Zorgă, 11
|
|
|
|
2012-08-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Halippa P., 2
|
|
|
|
2012-09-26 - 2018-04-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Praga str-la, 14
|
|
|
|
1993-05-10 - 2018-10-09
Bălţi, str. Palaria, 23
|
|
|
|
2001-07-23 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfîntul Gheorghe str-la, 51
|
|
|
|
1999-02-10 - 2016-01-21
Teleneşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 11
|
|
|
RUSU DORIN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2004-09-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 26
|
|
|
|
2000-07-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/1, ap.(of.) 119
|
|
|
|
2014-06-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2011-10-21
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
2010-10-22 - 2023-09-07
Soroca, Dărcăuţi
|
|
|
|
2011-12-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 8
|
|
|
|
1995-03-03 - 2018-04-19
Bălţi, str. Păcii, 55/A
|
|
|
|
2005-02-17
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2007-02-09 - 2012-12-03
Anenii Noi, Bulboaca
|
|
|
|
2007-10-24 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 12, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1996-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tăbăcăria Nouă, 31
|
|
|
|
2000-09-26
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
2011-09-20 - 2019-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 14A
|
|
|
|
2004-02-03 - 2017-07-04
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2008-09-18
Teleneşti, Brînzenii Noi
|
|
|
|
2004-04-21 - 2019-08-19
Anenii Noi, str. Chişinăului, 62
|
|
|
|
2000-07-26 - 2020-02-12
Bălţi, str. Bulgară, 146, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1998-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 108
|
|
|
|
2008-09-08
Străşeni, Rădeni
|
|
|
|
2011-04-14 - 2018-10-10
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
2004-02-16 - 2007-12-14
Criuleni, str. Victoriei, 20
|
|
|
|
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 6, ap.(of.) 133
|
|
|
|
2007-10-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gorkii, 77
|
|
|
|
2014-10-21
Cantemir, Cociulia
|
|
|
|
2012-09-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5/2
|
|