Оптовая торговля картофелем, овощами и фруктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-06-25
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-24 - 2019-11-29
Bălţi, str. Lvov, 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2011-10-20 - 2018-06-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2014-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/3 |
||
Lichidator Administrator |
2000-04-27 - 2020-08-22
Bălţi, str. Victoriei, 57/A |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-29
Sîngerei, str. Constructorilor, 29 |
||
Administrator |
2003-08-25
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2003-08-14
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
1996-04-25
Teleneşti, str. Dacia, 20 |
||
Lichidator Administrator |
2011-08-20
Bălţi, str. Decebal, 137, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2001-09-10
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2000-09-07 - 2009-10-16
Teleneşti, Cîşla |
||
Administrator |
2001-02-14
Orhei, str. Mahu Vasile, 151 |
||
Administrator |
2012-05-16 - 2019-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-08-11
Floreşti, str. Costin Miron, 38 |
||
Administrator |
2008-11-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 23 |
||
Administrator |
2007-08-10
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 1/A |
||
Administrator |
1998-06-08
Drochia, str. Mateevici A., 9 |
||
Administrator |
1997-10-02
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1997-12-04 - 2009-01-26
Ştefan Vodă, Alava |
||
Administrator |
1998-07-27
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 36, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1993-08-26
Căuşeni, str. Livezilor, 44 |
||
Administrator |
2003-11-24 - 2009-03-03
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Macarenco, 11 |
||
Administrator |
2011-08-11 - 2017-03-07
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 134 |
||
Administrator |
2007-12-21 - 2019-07-23
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-03-25 - 2021-02-22
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2002-03-11 - 2021-02-22
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2014-07-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 74, ap.(of.) of.602 |
||
Administrator |
2009-02-02 - 2021-02-25
Ştefan Vodă, str. 31 August, 6, ap.(of.) 14 |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-25
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
1997-08-11 - 2000-03-16
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 38, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2003-04-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Kovtun V., 29/A |
||
Administrator |
1997-03-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-09-28 - 2013-04-01
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2003-10-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1 |