|
|
2012-03-30
Orhei, Ghetlova
|
|
|
|
2006-07-03
Făleşti, Izvoare
|
|
|
|
2013-10-09
Hînceşti, Cărpineni, str. Mitropolit Dosoftei, 31
|
|
|
|
1999-02-03 - 2019-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2008-11-28
Bălţi, str. Costin Miron, 8
|
|
|
|
2009-05-05 - 2022-02-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 66
|
|
|
|
2007-06-25
Bălţi, str. Bulgară, 150/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2004-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sf. Nicolae, 26
|
|
|
|
2009-10-26
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 13, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2009-11-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 74/1
|
|
|
|
2000-11-27 - 2020-11-11
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2
|
|
|
|
2002-07-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|
|
|
2009-06-10
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2006-04-28 - 2020-02-03
Taraclia, str. Cooperativnaia, 6
|
|
|
|
2009-04-23 - 2020-02-03
Drochia, Petreni
|
|
|
|
2013-01-24 - 2018-12-06
Cimişlia, str. Ioan-Vodă str-la, 1
|
|
|
|
2011-05-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/3, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2015-02-27
Bălţi, str. Puşkin A., 56
|
|
|
|
2013-04-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 8
|
|
|
|
2009-12-29
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 161
|
|
|
|
1994-09-26 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 41
|
|
|
|
2011-11-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sadovaia, 2
|
|
|
|
2013-05-24 - 2019-05-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2015-03-11
Bender, str. Chişiniovscaia, 39, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2015-03-11
mun. Chişinău, Băcioi, str. Cîmpiilor, 2/1
|
|
|
|
2008-11-28
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 9/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-01-15
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 42
|
|
|
|
2013-11-05
Leova, str. Frumuşica, 6
|
|
|
|
2010-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 26, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2008-09-16 - 2019-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 18
|
|
|
|
2009-06-25
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 7
|
|
|
|
2013-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 15
|
|
|
|
1999-03-24 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 45, ap.(of.) 109A
|
|
|
|
2005-01-12 - 2020-04-03
Orhei, str. Lupu Vasile, 161, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-08-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cristea Alexandru, 24
|
|