|
|
2009-01-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 7, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1998-03-10 - 1999-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2008-12-31 - 2012-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 239/A
|
|
|
|
1999-03-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 31
|
|
|
|
2000-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 126
|
|
|
|
1998-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45, ap.(of.) 314
|
|
|
|
2014-03-21
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
1997-10-17 - 2019-10-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 61, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2014-11-06
Briceni, Caracuşenii Vechi
|
|
|
|
2001-10-26 - 2018-07-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 43, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 62, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-03-26 - 2021-10-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/5
|
|
|
|
1995-01-27 - 2012-04-10
Rîşcani, str. Eminescu Mihai, 23
|
|
|
|
1993-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64
|
|
|
|
1998-03-20
mun. Chişinău, Codru, str. Schinoasa-Deal, 120/4
|
|
|
|
1998-03-23 - 2001-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Copăceni, 25
|
|
|
|
1998-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Universităţii, 16
|
|
|
|
1997-03-31 - 2008-08-18
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2001-02-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 33, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 5
|
|
|
|
1998-03-26 - 2017-06-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 3/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-04-07
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2008-11-24
Bălţi, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1997-03-12 - 2017-06-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3
|
|
|
|
1998-04-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2002-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204/1, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2008-05-19
Bălţi, str. 31 August, 57, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2008-05-27 - 2011-08-05
Bălţi, 12, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1998-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1998-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Soroceanu Ipate, 73/2
|
|
|
|
2008-06-13 - 2010-01-21
Bălţi, str. Cahul, 48, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2001-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1996-06-05
Rîşcani, Zăicani
|
|
|
|
2001-05-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 67, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2009-03-14 - 2020-06-25
Bălţi, str. Decebal, 166, ap.(of.) 49
|
|