|
|
2000-05-23
Nisporeni, Păruceni
|
|
|
|
1995-03-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doncev Ion, 14, ap.(of.) 2A
|
|
|
|
2003-10-21 - 2020-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2007-06-14 - 2014-04-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/4, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2008-08-06
Bălţi, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8
|
|
|
|
2008-08-28 - 2023-03-31
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 9
|
|
|
|
2004-06-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Albişoara, 18
|
|
|
|
2002-07-22 - 2023-11-13
Orhei, Mitoc
|
|
|
|
1997-08-28 - 2023-11-14
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2004-07-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 5/6, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1998-01-26 - 2023-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 96/V, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-05-10 - 2023-04-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 400
|
|
|
|
1992-03-16 - 2024-05-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 44
|
|
|
|
2014-11-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo Serghei, 7
|
|
|
|
1997-09-05 - 2023-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 316
|
|
|
|
2001-05-29
Orhei, str. Glavan Boris, 3
|
|
|
|
2004-07-29 - 2005-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 83
|
|
|
|
1995-01-06 - 2023-04-07
Făleşti, str. Moldovei, 3
|
|
|
|
2007-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2003-04-24 - 2023-04-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 5/5, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2009-11-23 - 2023-09-08
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2007-11-26 - 2023-05-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/1, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2003-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Albişoara, 8, ap.(of.) 106
|
|
|
|
2000-04-13
Hînceşti, str. 31 August 1989, 101
|
|
|
|
2004-09-06 - 2017-06-27
Orhei, Cişmea
|
|
|
|
2004-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 9, ap.(of.) 104
|
|
|
|
2000-09-19
Cimişlia, str. Florilor, 23
|
|
|
|
2004-11-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 104, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2000-07-17 - 2023-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 16/1, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2009-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfântul Andrei str-la, 16a
|
|
|
|
2003-10-24 - 2023-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2006-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 33/2, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1997-12-09 - 2023-04-13
Cantemir, Ciobalaccia
|
|
|
|
1995-01-16 - 2023-04-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 68, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2000-03-20 - 2023-04-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/4, ap.(of.) 39
|
|