|
|
2007-10-10 - 2014-07-11
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2008-01-31 - 2014-10-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bariera Sculeni, 9/A
|
|
|
|
2010-09-14 - 2014-08-12
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
2011-07-12 - 2014-07-09
Edineţ, str. Independenţei, 108, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-03-31
Călăraşi, Novaci
|
|
|
|
2012-07-24 - 2014-06-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 16/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2000-06-12
Ştefan Vodă, Talmaza
|
|
|
|
2002-09-03 - 2011-03-15
Orhei, str. Iachir I., 21, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2001-09-13 - 2011-03-11
Anenii Noi, str. Tighina, 64/A
|
|
|
|
2000-07-17 - 2011-03-31
Şoldăneşti, Olişcani
|
|
|
|
2001-01-11 - 2011-03-17
Orhei, str. Ciobanu Tamara, 12
|
|
|
|
2001-09-25 - 2014-11-04
Briceni, Criva
|
|
|
|
2008-02-04 - 2014-12-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Eminescu Mihai, 14
|
|
|
|
2008-03-17 - 2014-12-04
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2010-11-16 - 2014-11-19
Ialoveni, Dănceni, str. Eminescu Mihai, 4
|
|
|
|
2012-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23, ap.(of.) 127
|
|
|
|
2012-03-23 - 2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 38, ap.(of.) 84
|
|
|
|
1998-03-23 - 2015-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 81/A, ap.(of.) 412
|
|
|
|
2009-10-21 - 2015-02-02
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 15, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2000-06-16 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Cogîlnic, 75
|
|
|
|
2012-02-22 - 2015-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2012-03-29 - 2015-03-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 14/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2013-01-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Eminescu Mihai, 84
|
|
|
|
2013-04-19 - 2015-01-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2014-04-09 - 2015-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2000-12-07
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2013-12-20
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2005-12-06 - 2015-03-20
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 57, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2001-06-24
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Vierilor, 1
|
|
|
|
2008-01-30 - 2015-03-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 26
|
|
|
|
2008-11-21 - 2015-04-09
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2010-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2011-01-04 - 2015-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 28, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2011-07-26 - 2015-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/A, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2011-07-29 - 2015-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 9
|
|