|
|
1994-04-07 - 2020-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 8, ap.(of.) 248
|
|
|
|
2009-02-21 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 90/A
|
|
|
|
1997-12-26 - 2020-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/3, ap.(of.) 168
|
|
|
|
2005-12-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 110, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2000-04-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 33, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2000-04-27
Orhei, Şercani
|
|
|
|
1999-03-16 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 38/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2010-02-18 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11/5
|
|
|
|
2003-01-24
Ştefan Vodă, Alava
|
|
|
|
2003-10-21 - 2016-06-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5, ap.(of.) 78
|
|
|
|
1997-10-23 - 2024-04-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2012-03-01
Bălţi, str. Franco I., 48
|
|
|
|
2004-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 84
|
|
|
|
1995-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2009-11-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ciocana, 12, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2010-03-15 - 2020-10-28
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Salcîmilor, 4
|
|
|
|
2005-07-13 - 2015-02-04
Ungheni, str. Fîntînilor, 7, ap.(of.) A
|
|
|
|
2010-12-28 - 2023-02-28
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1998-09-14 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 108
|
|
|
|
1997-06-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Donici A., 15
|
|
|
|
2003-12-01 - 2018-11-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 32, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1995-05-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 54
|
|
|
|
2015-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 10, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2001-06-28 - 2020-11-20
Ialoveni, Hansca
|
|
|
|
2012-02-16 - 2018-11-08
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
2011-04-18 - 2018-12-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 72, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2004-10-29
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 8, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2002-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani, 2, ap.(of.) 77
|
|
|
|
1992-12-31 - 2021-03-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 60
|
|
|
|
2005-01-19 - 2012-11-22
Teleneşti, Ciulucani
|
|
|
|
1998-01-29 - 2012-09-24
Ştefan Vodă, Palanca, str. Livezilor, 31
|
|
|
|
2001-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kovtun V., 11
|
|
|
|
2009-03-19 - 2018-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vatamanu Ion, 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-01-10 - 2013-01-02
Bălţi, str. Trudovaia str-la, 24
|
|