Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-05-10 - 2012-04-17
Sîngerei, str. Krîlov, 22 |
||
Administrator |
2012-04-20
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2012-04-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 10, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2012-05-04
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
1998-02-13 - 2020-09-18
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Komsomolskaia, 25 |
||
Administrator |
2007-12-18
Criuleni, Jevreni |
||
Administrator |
2012-06-07
Rîşcani, Mălăieşti |
||
Administrator |
2012-08-14
Rîşcani, str. Luceafărul, 45 |
||
Administrator |
2007-12-20
Ştefan Vodă, Popeasca |
||
Administrator |
2012-09-24
Glodeni, Danu |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-15 - 2017-09-28
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
2001-04-24
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
2012-10-29
Făleşti, Pruteni |
||
Administrator |
2012-11-20
Sîngerei, str. Calea Rădoaiei, 22 |
||
Administrator |
2012-11-22
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2012-11-22
Bălţi, str. Mahu Iurie, 21 |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2016-11-28
Bălţi, str. Larisa bd., 7, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2012-04-06
Cantemir, str. Creangă Ion, 1, ap.(of.) 6 |
||
1997-09-08 - 2005-03-01
Donduşeni, Ţaul |
|||
Administrator |
2015-03-09
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 57 |
||
Lichidator Administrator |
2000-09-20 - 2018-11-21
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2000-08-25 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Humuleşti, 13 |
||
Administrator |
2008-03-26 - 2021-08-26
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
2012-01-25
Leova, str. Soltîs Ion, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2003-04-29 - 2017-08-17
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 51 |
||
Administrator |
2000-05-29 - 2018-07-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 302 |
||
Administrator |
2013-06-06
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2002-07-11 - 2018-11-21
Ştefan Vodă, Palanca |
||
Administrator |
1998-03-24 - 2020-09-18
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Kirov, 17 |
||
Administrator |
2006-02-01
Străşeni, str. Chişinăului şos., 4B |
||
Administrator |
1995-05-15 - 2012-01-17
Rezina, str. Basarabia, 10, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2014-04-01
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 24B |
||
Administrator |
2014-05-06
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
1996-05-02 - 2012-02-29
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1995-10-12 - 2012-03-02
Orhei, str. Iachir I., 17, ap.(of.) 28 |