Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-06-08 - 2017-06-30
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1993-04-20 - 2011-06-09
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1998-02-11 - 2016-08-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Dnestrovscaia, 78 |
||
Administrator |
1999-12-06 - 2006-04-25
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
1998-07-01 - 2004-09-01
Făleşti, str. Pădurilor, 1 |
||
Administrator |
1992-10-13 - 2004-12-27
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 20 |
||
Administrator |
2010-05-24
Edineţ, str. Baltă Trifan, 165 |
||
Administrator |
2002-07-22 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 47, ap.(of.) 28 |
||
Întreprinderea Individuală PELIN VEACESLAV Lichidator Administrator |
1999-08-02 - 2017-08-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2012-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cocieri, 5, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1992-10-01 - 2017-06-30
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2010-09-03
Cimişlia, Iurievca |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-12-15 - 2018-08-20
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2011-08-24
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 100 |
||
Administrator |
1995-01-04 - 2010-03-19
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 71 |
||
Administrator |
1994-07-11 - 2010-03-29
Orhei, str. Valul lui Traian, 40 |
||
Administrator |
2010-05-06
Rezina, Sîrcova |
||
Administrator |
2010-05-27
Orhei, str. Scrisului Latin, 6, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2004-05-27 - 2018-07-13
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2010-08-18
Teleneşti, str. Asachi Gh., 19 |
||
Administrator |
2010-09-08
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2012-12-26
Şoldăneşti, str. Alecsandri Vasile, 9 |
||
Administrator |
2010-12-21
Teleneşti, Pistruieni |
||
Administrator |
2007-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 15/2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 4 |
||
Administrator |
2010-12-02 - 2011-06-19
Soroca, Vădeni |
||
Administrator |
2011-01-04
Soroca, str. Calea Bălţului, 76, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-12-07 - 2017-02-03
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2010-04-20
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2006-07-31 - 2021-01-13
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Dmitrov, 10 |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2021-01-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sverdlov, 52 |
||
Administrator |
2010-12-29
Căuşeni, str. Păcii, 69 |
||
2003-01-17 - 2007-08-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 6 |
|||
Administrator |
2014-08-26
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor str-la, 3, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2010-05-20
Călăraşi, str. Tineretului, 16 |