Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-01-20 - 2021-04-06
Rezina, str. 27 August, 14, ap.(of.) 55 |
||
Lichidator Administrator |
2002-01-15 - 2014-03-28
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2000-01-11
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2000-02-10
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2000-03-01
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2009-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 122 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2012-03-13
Bălţi, str. Bulgară, 45, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-09-11 - 2014-06-30
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2001-09-18 - 2016-10-04
Rîşcani, Gălăşeni |
||
Administrator Lichidator |
2004-05-11 - 2014-08-06
Rîşcani, Cucuieţii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
2013-05-03
Bălţi, str. Burebista, 17, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Administrator |
1996-06-11 - 2014-07-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 153 |
||
Administrator |
2000-05-24
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2000-05-18
UTA Găgăuzia, Chioselia Rusă |
||
Administrator |
2000-06-22
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
2000-11-09
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2013-02-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 3, ap.(of.) 161 |
||
Administrator |
1996-06-28 - 2014-11-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 149 |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2014-11-17
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 2/B, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2014-10-30 - 2016-10-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Coloniţa, 117 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1996-05-13 - 2014-10-31
Bălţi, str. Industrială, 4 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1999-04-15 - 2014-12-23
Rezina, Pripiceni-Răzeşi |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-29 - 2015-03-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 14/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2015-02-13
Orhei, str. Unirii, 132, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1995-06-30 - 2015-02-20
Orhei, str. Jukovski, 2, ap.(of.) 9 |
||
Întreprinzător Individual FANARI SVETLANA Administrator provizoriu Administrator |
1998-08-14 - 2015-06-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204/1, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1998-05-13 - 2015-06-03
mun. Chişinău, Sîngera, str. Cernîşevski N. str-la, 8 |
||
Administrator |
2000-09-14 - 2015-03-30
Bălţi, str. 31 August 1989, 63, ap.(of.) 42 |
||
Administrator Lichidator |
1996-09-13 - 2015-06-23
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2015-07-01
Soroca, str. Independenţei, 78/2 |
||
Administrator Lichidator |
2002-01-23 - 2015-04-21
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2001-08-09 - 2015-03-23
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Lichidator Administrator |
2006-11-17 - 2015-05-29
Sîngerei, Rădoaia |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-27 - 2015-04-09
Floreşti, str. Testemiţeanu N., 18 |
||
Administrator |
2001-07-02
Glodeni, Ustia |