|
|
2000-06-20 - 2020-05-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 65
|
|
|
|
2002-06-26 - 2020-05-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ţăranilor, 167
|
|
|
|
2001-05-17 - 2020-05-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osadcii Vladimir, 12
|
|
|
|
2006-03-30 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Liliacului, 1
|
|
|
|
2013-08-29 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 23/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2014-02-04 - 2020-05-25
Străşeni, Micăuţi
|
|
|
|
2011-04-28
Făleşti, Ilenuţa
|
|
|
|
1995-08-11 - 2010-02-13
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 61
|
|
|
|
2007-11-13 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7/A, ap.(of.) 401
|
|
|
|
2007-12-12 - 2020-05-26
Străşeni, str. Viilor, 6
|
|
|
|
2013-04-08 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 17/3
|
|
|
|
2008-03-05 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 98
|
|
|
|
1992-08-04 - 2020-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1998-08-13
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 155
|
|
|
|
1993-06-01 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Corobceanu Anatol, 17
|
|
|
|
2002-04-19
Cahul, Larga Nouă
|
|
|
|
2000-04-26 - 2020-05-27
Floreşti, Lunga
|
|
|
|
2004-11-04
Rezina, str. Florilor, 7
|
|
|
|
2002-11-04 - 2009-03-23
Dubăsari, Pîrîta
|
|
|
|
2003-07-10
Anenii Noi, Varniţa, str. Ştefan cel Mare, 4
|
|
|
|
2003-02-03 - 2012-05-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lunacearskii, 11, ap.(of.) 50
|
|
|
|
1997-11-14 - 2008-10-24
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin
|
|
|
|
1999-05-18 - 2020-01-15
mun. Chişinău, Codru, str. Orheiul Vechi, 353
|
|
|
|
2010-02-02 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1996-04-18
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
2012-01-16 - 2020-06-03
Drochia, str. Ghica-Vodă, 19/A
|
|
|
|
1999-05-21 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 43
|
|
|
|
2001-08-20
Rezina, Ignăţei
|
|
|
|
2003-10-27 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 62, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2014-12-17
Cahul, Burlăceni
|
|
|
|
1999-02-11 - 2020-05-13
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Kirov, 0
|
|
|
|
1998-06-24 - 2020-01-15
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 6/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2000-02-02
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
1992-12-29
Drochia, Pelinia, str. Cantemir D., 164
|
|
|
|
1995-01-26 - 2008-04-02
Făleşti, str. Iaşi, 1
|
|