Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2012-07-19 - 2019-12-26
Edineţ, str. Stamati C., 4 |
||
Administrator |
2004-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 37 |
||
Administrator |
2001-04-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 279 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-12-14
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Tohatin, 28, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2006-09-04
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Teplicinaia, 2 |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-09 - 2019-12-31
Hînceşti, str. Pluguşorul, 17/A |
||
Administrator Lichidator |
2006-02-14 - 2022-03-30
Edineţ, str. Independenţei, 126, ap.(of.) 19 |
||
Lichidator Administrator |
2005-06-01 - 2019-12-30
Cahul, str. Negruzzi C., 129, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2004-11-23 - 2020-05-13
Bălţi, str. 31 August, 6 |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-07 - 2020-01-02
Glodeni, str. Coroban Vasile, 24 |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-17 - 2023-01-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2002-04-22 - 2015-11-26
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2003-03-14
Cimişlia, str. Burebista, 1 |
||
Administrator |
2009-05-18
Criuleni, Porumbeni |
||
Administrator |
2014-03-18
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator |
1998-07-10 - 2020-01-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 277 |
||
Administrator |
1994-03-03
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
1998-05-11 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 4/1, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1994-05-23 - 2020-01-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 73, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-01-17 - 2020-01-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Matrosov, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2003-08-28 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 87, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
2014-05-20 - 2020-05-14
Sîngerei, str. Voiniţchi Eugen, 12, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2022-03-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 67 |
||
Lichidator Administrator |
2008-12-05
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator |
2003-08-28 - 2020-01-11
Nisporeni, Cristeşti |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
1997-09-05 - 2020-02-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 36, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2000-07-05 - 2020-01-10
Ungheni, str. Boico Alexandru, 9, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1999-06-23 - 2021-03-29
Criuleni, Bălăşeşti |
||
Administrator |
2000-10-04 - 2020-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 33, ap.(of.) 33 |
||
Lichidator Administrator |
2002-03-26
UTA Găgăuzia, Cişmichioi |
||
Administrator |
2001-12-28 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 72, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2005-10-24
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-03-28 - 2021-03-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90 |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-29
Călăraşi, str. Biruinţei, 4/15 |