|
|
2004-04-05 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/2, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2003-04-29
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Ţăranilor, 165
|
|
|
|
2007-07-10 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 9, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1996-02-13 - 2019-12-02
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
1997-10-23
Bălţi, str. Franco I., 38
|
|
|
|
1992-10-13 - 2022-03-22
Bălţi, str. Şmidt, 16
|
|
|
|
2000-08-17 - 2015-07-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 4
|
|
|
|
2001-07-26 - 2010-10-06
Soroca, Vasilcău
|
|
|
|
2005-07-28 - 2022-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 47
|
|
|
|
1997-03-28 - 2010-05-11
Şoldăneşti, str. Starîi Grigore, 11
|
|
|
|
2014-10-06 - 2022-03-23
Bălţi, str. Decebal, 130
|
|
|
|
2005-09-19 - 2020-12-11
Anenii Noi, Geamăna
|
|
|
|
1997-11-26 - 2013-04-19
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 24/4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-08-25 - 2013-04-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Doctor Svirski, 3
|
|
|
|
2001-07-04 - 2019-12-06
Floreşti, Coşerniţa
|
|
|
|
2010-09-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 100
|
|
|
|
2009-03-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Piaţa Veche, 4
|
|
|
|
1997-12-08 - 2009-12-08
Rezina, Cinişeuţi
|
|
|
|
2011-01-04 - 2024-04-22
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
2011-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/3, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/4, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2005-01-03 - 2020-05-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 119
|
|
|
|
1994-05-25 - 2020-05-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nouă, 30, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1997-12-08 - 2019-12-10
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Sadoveanu M., 28
|
|
|
|
1994-12-29 - 2010-03-04
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 86
|
|
|
|
1997-08-20 - 2010-02-08
Cahul, Văleni
|
|
|
|
2004-02-09 - 2022-03-23
Bălţi, str. Suceava, 15, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2003-04-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/1, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2011-09-16 - 2022-03-24
Rîşcani, str. Independenţei, 155
|
|
|
|
2013-05-20 - 2022-03-24
Rîşcani, str. Lermontov M., 104
|
|
|
|
2012-02-09 - 2019-12-10
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2008-02-27 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/5, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2008-02-25 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2008-03-19 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 121
|
|
|
|
2006-08-23 - 2019-12-12
UTA Găgăuzia, Chiriet-Lunga, str. Svobodî, 1
|
|