Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2002-07-19 - 2019-03-18
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
1999-12-02 - 2019-03-21
Rîşcani, Cucuieţii Noi |
||
Administrator |
1998-03-30 - 2019-03-20
Sîngerei, Biruinţa, str. Lazo S., 1 |
||
Lichidator Administrator |
1996-10-22 - 2019-03-22
Taraclia, Corten, str. Pobeda, 18 |
||
Administrator |
2008-01-18
mun. Chişinău, Truşeni, str. Doina, 29/A |
||
Lichidator Administrator |
2008-07-25 - 2022-07-05
Bălţi, str. Smolean, 92 |
||
Lichidator |
2006-05-15 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 54 A |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-06 - 2022-03-22
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 29 |
||
Administrator Lichidator |
2013-10-22 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 20 |
||
Administrator |
2006-05-22 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator Lichidator |
1994-03-21 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 37/3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-09-22 - 2012-11-07
Rîşcani, Ciubara |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-05-30 - 2012-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ferapontievscaia, 1 |
||
Administrator |
2005-07-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 48 |
||
2002-12-17 - 2010-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/1, ap.(of.) 76 |
|||
1997-10-28 - 2020-02-18
Făleşti, Popovca |
|||
Administrator |
1998-07-02 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 110 |
||
Administrator |
1998-05-14 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 2, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2006-05-17 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 10 |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-10 - 2019-10-04
mun. Chişinău, Cricova, str. Tineretului, 30, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2005-09-21 - 2019-10-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78, ap.(of.) 8 |
||
1999-03-29 - 2010-11-18
Briceni, Caracuşenii Noi |
|||
Administrator |
2014-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/2, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2003-06-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Dzerjinski, 3 |
||
Administrator |
2004-03-30 - 2019-10-04
Criuleni, Corjova |
||
2000-03-14 - 2011-08-12
Drochia, Chetrosu |
|||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2006-05-11
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sverdlov, 48 |
||
1997-02-12 - 2010-11-17
Cahul, Găvănoasa |
|||
Administrator |
2002-09-11 - 2020-02-21
Căuşeni, str. Frunza Nucului, 12 |
||
Administrator |
2004-03-31
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2020-02-21
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 52, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2019-10-14
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 34, ap.(of.) 13 |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-11
Teleneşti, Verejeni |
||
Lichidator Administrator |
1997-12-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 17 |
||
Administrator |
2005-09-29 - 2021-03-19
mun. Chişinău, Cricova, str. Minerilor, 2, ap.(of.) 25 |