Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-12-23 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/1, ap.(of.) 57 |
||
Administrator Lichidator |
2001-11-16 - 2019-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Anestiade N., 8, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2000-09-26 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/1, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1998-12-24 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 28, ap.(of.) 59 |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-13
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-03-18 - 2019-07-04
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2000-01-06 - 2019-08-08
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 4/V, ap.(of.) 1 |
||
1998-11-06 - 2010-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 41, ap.(of.) 33 |
|||
Administrator |
2001-08-06 - 2019-05-30
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182, ap.(of.) 219 |
||
Administrator |
1998-08-26 - 2019-06-13
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
2009-06-22 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ismail, 116/9, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2006-11-10 - 2019-06-12
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 2/G |
||
Administrator |
2004-06-08 - 2019-03-07
Făleşti, Hînceşti |
||
Administrator |
1999-06-25 - 2019-05-23
Briceni, Bulboaca |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2008-06-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
1999-08-06
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1998-02-13 - 2017-04-20
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-02 - 2019-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bariera Sculeni, 38 |
||
Administrator |
2002-09-06 - 2019-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1998-04-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ialpugskaia, 31 |
||
Administrator |
2011-07-01
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2003-07-07 - 2019-03-13
Ungheni, str. Creangă Ion, 19, ap.(of.) 55 |
||
Lichidator Administrator |
2013-05-23 - 2020-12-07
Orhei, Step-Soci |
||
Lichidator Administrator |
2014-07-09 - 2020-12-07
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2000-04-10 - 2017-04-12
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator Lichidator |
2007-09-27 - 2022-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139 |
||
Administrator |
2010-03-13 - 2023-06-23
Orhei, str. Nistreană, 16, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2003-04-30 - 2017-03-06
Căuşeni, Plop-Ştiubei |
||
Administrator |
2000-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
2001-03-02 - 2017-03-17
Drochia, str. Sorocii, 20, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2001-05-22 - 2016-12-27
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator Lichidator |
2009-08-26 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 198 |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-19
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2013-09-11
Bălţi, str. Televiziunii, 5/b |