Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-08-09 - 2014-04-07
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2009-01-27 - 2017-03-03
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2009-01-15 - 2013-06-03
Soroca, Bulboci |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-09 - 2016-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2010-07-15 - 2013-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2010-08-18 - 2013-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 18, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2010-12-16 - 2017-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 30, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-01-10 - 2013-05-20
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/2, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2010-02-23 - 2015-06-30
Orhei, str. Ciobanu Tamara, 12 |
||
Administrator |
1994-06-29 - 2016-08-05
Orhei, str. Meşteşugarilor, 2 |
||
Administrator |
2010-06-08 - 2016-07-27
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 8 |
||
Administrator |
2010-10-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ostrovski, 43 |
||
Administrator |
2001-07-06 - 2017-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/3, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2011-03-17 - 2014-12-18
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Grădinarilor, 1 |
||
Administrator |
2011-07-08 - 2014-01-09
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 65/2, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2011-07-12 - 2016-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2011-11-08 - 2015-06-19
Străşeni, str. Micle Veronica, 38, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2011-05-27 - 2017-05-02
Cahul, str. Păcii, 1 A, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2011-03-01 - 2014-02-04
Leova, Iargara, str. Mioriţa, 68 |
||
Administrator |
2011-09-12 - 2013-04-30
Leova, str. Basarab Matei, 15 |
||
Administrator |
2011-05-06 - 2016-04-07
Orhei, Jeloboc |
||
Administrator |
2011-05-20 - 2013-09-16
Şoldăneşti, str. Cotovschi, 12 |
||
Administrator |
2015-02-12 - 2019-05-31
Hînceşti, str. Chişinău, 14B |
||
Administrator |
2012-03-21 - 2015-09-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2012-06-22 - 2015-09-23
Grigoriopol, str. Krupskaia, 11 |
||
Administrator |
2012-09-17 - 2016-06-01
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Movilă Petru, 57 |
||
Administrator |
2012-04-10 - 2016-07-05
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2012-05-18 - 2014-06-06
Glodeni, Fundurii Noi |
||
Administrator |
1996-07-24 - 2013-02-18
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2012-03-19 - 2016-11-17
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
2012-06-08 - 2014-11-05
Drochia, str. Prieteniei, 14 |
||
Lichidator Administrator |
2011-09-15 - 2021-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Dumeniuc Ion, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2002-09-19 - 2014-01-22
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
2012-03-03 - 2015-09-22
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. 1 Mai, 48 |
||
Administrator |
2012-10-12 - 2015-09-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 31/5, ap.(of.) 5 |